Šárka Fontánová s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Šárka Fontánová s.r.o. (25182251) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Písecká 561, 38801 Blatná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1998 a je stále aktivní. Šárka Fontánová s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Šárka Fontánová s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Šárka Fontánová s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8274 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25182251 | |
Jméno: | OIL SERVIS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.10.1998 |
Zapsána dne: | 1.10.1998 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.10.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Písecká 561, Blatná 38801, Česká republika | 9.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | U Vodojemu 278, Strakonice 38601, Česká republika | 12.3.2002 - 9.2.2021 |
Adresa: | Bezděkovská 65 , Strakonice 38601, Česká republika | 1.10.1998 - 12.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.2.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.2.2021 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 9.2.2021 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 17.3.1999 |
projektová činnost ve výstavbě | 1.10.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.10.1998 - 9.2.2021 |
zprostředkovatelská činnost | 1.10.1998 - 9.2.2021 |
jednatel | Šárka Fontánová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 |
Adresa | Písecká 561, 38801 Blatná |
Jednatel | Josef Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1998 do 9.2.2021 |
Adresa | U vodojemu 278, Strakonice |
jednatel | JUDr. Zdeněk Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1999 do 13.7.2001 |
Adresa | Virt 2, Strakonice |
Jednatel | František Toman |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1998 do 17.3.1999 |
Adresa | Pohraniční stráže 281, Strakonice |
IČO (identifikační číslo): | 25182251 |
---|---|
Jméno: | Šárka Fontánová s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Písecká 561, Blatná 38801 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25182251 |
---|---|
Firma: | Šárka Fontánová s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Blatná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 10. 1998 |
Sídlo: | Písecká 561, Blatná 38801 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |