ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO (26228025) je Družstvo. Sídlí na adrese Náves 83, 68352 Šaratice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 2000 ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 11. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3328 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26228025 | |
Jméno: | ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO | |
Právní forma: | Družstvo | 6.11.2000 |
Zapsána dne: | 6.11.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náves 83, Šaratice 68352, Česká republika | 20.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Náves 83, Šaratice 68353, Česká republika | 6.11.2000 - 20.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 6.11.2000 |
místopředseda | Aleš Hrdinka |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 |
Adresa | Slunná 375, 68352 Šaratice |
předseda | Lenka Kolaříková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 |
Adresa | Slunná 376, 68352 Šaratice |
místopředseda představenstva | Miroslav Boušek |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 |
Adresa | Kuldova 765/17, 61500 Brno |
člen představenstva | ING. Lucie Floriánová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 |
Adresa | Slunná 371, 68352 Šaratice |
předseda představenstva | Lenka Kolaříková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 |
Adresa | Slunná 376, 68352 Šaratice |
předseda | Lenka Kolaříková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 6.10.2016 |
Adresa | Slunná 376, 68352 Šaratice |
místopředseda | Aleš Hrdinka |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 6.10.2016 |
Adresa | Slunná 375, 68352 Šaratice |
předseda | Lenka Kolaříková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2008 do 20.10.2015 |
Adresa | Slunná 376, 68352 Šaratice |
místopředseda | Aleš Hrdinka |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2011 do 20.10.2015 |
Adresa | Slunná 375, 68352 Šaratice |
místopředseda | Jiří Šupka |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2010 do 18.7.2011 |
Adresa | Slunná 372, 68352 Šaratice |
místopředseda | Miroslav Píše |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2008 do 21.9.2010 |
Adresa | Slunná 376, 68352 Šaratice |
předseda | Lenka Kolaříková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2008 do 18.7.2008 |
Adresa | Slunná 376, 68352 Šaratice |
předseda družstva | Hana Marková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2006 do 18.1.2008 |
Adresa | Slunná 376, 68353 Šaratice |
místopředseda | Lenka Kolaříková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2006 do 18.1.2008 |
Adresa | Slunná 371, 68353 Šaratice |
místopředseda družstva | Miroslav Kalouda |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2000 do 27.4.2006 |
Adresa | Zahradní 356, 68353 Šaratice |
Předseda družstva | Karel Kalouda |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2003 do 27.4.2006 |
Adresa | Náves 15, 68353 Šaratice |
předseda družstva | Jan Přerovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2000 do 6.8.2003 |
Adresa | Dvorek 164, 68353 Šaratice |
IČO: | 26228025 |
---|---|
Firma: | ŠARATICE, BYTOVÉ DRUŽSTVO |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Šaratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 11. 2000 |
Sídlo: | Náves 83, Šaratice 68352 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |