ŠAR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠAR s.r.o. (27523381) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hradišťská 14, 53353 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2007 ŠAR s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ŠAR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠAR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 13. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24001 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27523381 | |
Jméno: | ŠAR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.10.2007 |
Zapsána dne: | 13.10.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradišťská 14, Pardubice 53353, Česká republika | 15.11.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.10.2007 |
jednatel | MUDr. Tomáš Rejda |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 |
Adresa | K Barvírně 234, 53002 Pardubice |
jednatel | Jiří Šusta |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2022 |
Adresa | Sladkovského 1530, 53002 Pardubice |
jednatel | Ing. Jiří Šusta |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2015 do 14.1.2022 |
Adresa | Palackého třída 2549, 53002 Pardubice |
jednatel | Ing. Jiří Šusta |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 do 14.1.2022 |
Adresa | Palackého třída 2549, 53002 Pardubice |
jednatel | MUDr. Tomáš Rejda |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2007 do 15.11.2019 |
Adresa | K Barvírně 234, 53002 Pardubice |
jednatel | Ing. Jiří Šusta |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2007 do 29.8.2015 |
Adresa | Pohránovská 296, 53353 Pardubice |
IČO: | 27523381 |
---|---|
Firma: | ŠAR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice VII |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 10. 2007 |
Sídlo: | Hradišťská 14, Pardubice 53353 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |