SAR Ostrava, v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAR Ostrava, v.o.s. "^v likvidaci"^ (45197687) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Slévárenská 411/12, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1992 a je stále aktivní. SAR Ostrava, v.o.s. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SAR Ostrava, v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAR Ostrava, v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 520 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45197687 | |
Jméno: | SAR Ostrava, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 23.3.1992 |
Zapsána dne: | 23.3.1992 | |
Právní důvod zrušení obchodní společnosti: Společnost byla zrušena ze zákona dle ust. § 88 odst. 1 písm. a) obch. zák. ke dni 19.6.2001, neboť tohoto dne zemřel společník společnosti Jaromír Navrátil. Na základě rozhodnutí jediného společníka společnosti vstoupila společnost ke dni 2.1.2002 do likvidace. | 24.8.2002 | |
Zastupování: Statutárním orgánem společnosti je Zdeněk Lipový a Jaromír Navrátil, kteří jednají za společnost samostatně. | 6.10.1992 - 18.9.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 7. února 1992 | 23.3.1992 | |
Zastupování: Každý ze společníků zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně. | 23.3.1992 - 6.10.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slévárenská 411/12, Ostrava 70900, Česká republika | 26.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Slevárenská 12, Ostrava - Mar. Hory , neuveden | 27.5.1998 - 18.9.2014 |
Adresa: | Slevárenská 12, Ostrava - Mar. Hory , Česká republika | 27.5.1998 - 18.9.2014 |
Adresa: | Plzeňská 16, Ostrava - Zábřeh , neuveden | 1.10.1993 - 27.5.1998 |
Adresa: | Plzeňská 16, Ostrava - Zábřeh , Česká republika | 1.10.1993 - 27.5.1998 |
Adresa: | Horymírova 76, Ostrava - Zábřeh , neuveden | 23.3.1992 - 1.10.1993 |
Adresa: | Horymírova 76, Ostrava - Zábřeh , Česká republika | 23.3.1992 - 1.10.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.9.2014 |
Zdeněk Lipový | |
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Březinova 1040/7, 70030 Ostrava |
Zdeněk Lipový | |
Ve funkci | od 23.3.1992 do 26.11.2015 |
Adresa | Březinova 7, Ostrava-Zábřeh |
Jaromír Navrátil | |
Ve funkci | od 23.3.1992 do 18.9.2014 |
Adresa | 29. dubna 19, Ostrava-Výškovice |
IČO (identifikační číslo): | 45197687 |
---|---|
Jméno: | SAR Ostrava, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Slévárenská 411/12, Ostrava 70900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 28. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 28. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 28. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Lipový |
---|
IČO: | 45197687 |
---|---|
Firma: | SAR Ostrava, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 3. 1992 |
Sídlo: | Slévárenská 411/12, Ostrava 70900 |
---|
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou |