SAP Mimoň spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAP Mimoň spol. s r.o. (40230295) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 30, 47124 Ralsko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 1991 a je stále aktivní. SAP Mimoň spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SAP Mimoň spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAP Mimoň spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1465 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 40230295 | |
Jméno: | SAP Mimoň spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.1991 |
Zapsána dne: | 12.12.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 30.8.2014 - 6.6.2017 | |
Počet členů dozorčí rady: 5 | 30.8.2014 - 6.6.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.8.2014 | |
Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 9.12.1991. | 12.12.1991 |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.2.2000 | |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.1998 - 24.2.2000 | |
Základní kapitál | 15 105 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.1996 - 6.11.1998 | |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.1991 - 6.2.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 30, Ralsko 47124, Česká republika | 30.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 30, Ralsko 47124, Česká republika | 11.7.2001 - 30.8.2014 |
Adresa: | , Mimoň - Boreček, Česká Lípa 471 24 , Česká republika | 12.12.1991 - 11.7.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.12.2008 |
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami | 22.12.2004 - 1.12.2008 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 22.12.2004 |
výroba krmiv a krmných směsí | 11.7.2001 - 1.12.2008 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 11.7.2001 - 1.12.2008 |
velkoobchod | 11.7.2001 - 1.12.2008 |
specializovaný maloobchod | 11.7.2001 - 1.12.2008 |
silniční motorová doprava nákladní | 11.7.2001 |
provoz asanačního podniku | 11.7.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.2.2000 - 11.7.2001 |
výkon veterinární asanace | 26.4.1993 - 11.7.2001 |
komplexní asanační a kafilérní činnost podle zák. č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění zákona č. 239/1991 Sb. | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
koncesovaná živnost s odbornou a jinou způsobilostí k asanační činnosti podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
DDD činnost dezinfekce, deratizace, desinsekce | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
exportní a importní činnost s kafilerními výrobky | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
autodoprava pro vlastní potřebu | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
pronájem mechanizmů | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
obchodní činnost v rozsahu předmětu činnosti uvedeném shora | 12.12.1991 - 26.4.1993 |
Jednatel | Ing. Radko Skůček |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2014 |
Adresa | Lesní 608, 47201 Doksy |
Jednatel | Ing. Radko Skůček |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2003 do 30.8.2014 |
Adresa | Lesní 608, 47201 Doksy |
Jednatel | Stanislava Prchalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2003 do 14.12.2005 |
Adresa | Havířská 61, 58001 Havlíčkův Brod |
Třetí jednatel | MVDr. Marie Holasová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1999 do 28.5.2003 |
Adresa | Skřivánčí 607, 47124 Mimoň |
Prvý jednatel | Ing. Radko Skůček |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1999 do 28.5.2003 |
Adresa | Lesní 608, 47201 Doksy |
Druhý jednatel | Jiří Sehyl |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1999 do 28.5.2003 |
Adresa | Sokolská ul.čp. , Mimoň |
Jednatel | Ing. Lubomír Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1998 do 3.11.1999 |
Adresa | Zárubova , Praha 4 - Kamýk |
Jednatel | Ing. Radko Skůček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1998 do 3.11.1999 |
Adresa | Lesní 608, 47201 Doksy |
Jednatel | MVDr. Marie Holasová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1998 do 3.11.1999 |
Adresa | Skřivánčí 607, 47124 Mimoň |
Jednatel | Ing. Lubomír Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1998 do 6.11.1998 |
Adresa | Zárubova 505/6, 14200 Praha |
Druhý jednatel | MVDr. Marie Holasová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1993 do 6.11.1998 |
Adresa | Skřivánčí 607, 47124 Mimoň |
Jednatel | Ing. Radko Skůček |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1991 do 6.11.1998 |
Adresa | Lesní 608, 47201 Doksy |
Jednatel | Ing. Lubomír Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.1996 do 20.10.1998 |
Adresa | Hálkova 718, 47301 Nový Bor |
IČO (identifikační číslo): | 40230295 |
---|---|
Jméno: | SAP Mimoň spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 30, Ralsko 47124 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 4. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 1. 2000 |
IČO: | 40230295 |
---|---|
Firma: | SAP Mimoň spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Ralsko |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 1991 |
Sídlo: | 30, Ralsko 47124 |
---|
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Veterinární činnosti |