SANTORI, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SANTORI, spol. s r.o. (41195345) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Plzeňská 315/217e, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 1991 a je stále aktivní. SANTORI, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SANTORI, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SANTORI, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3980 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41195345 | |
Jméno: | SANTORI, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.9.1991 |
Zapsána dne: | 10.9.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.7.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 4.9.1991 | 10.9.1991 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.9.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 315/217e, Praha 15000, Česká republika | 25.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Od Vysoké 277/1, Praha 15000, Česká republika | 13.9.2016 - 25.7.2024 |
Adresa: | Od Vysoké 277/1, Praha 15000, Česká republika | 10.9.1991 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Zprostředkování obchodu a služeb - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, - zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Fotografické služby - Překladatelská a tlumočnická činnost - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - Poskytování technických služeb - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 25.7.2024 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 14.3.2007 - 25.7.2024 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 14.3.2007 - 25.7.2024 |
reklamní činnost a marketing | 14.3.2007 - 25.7.2024 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 14.3.2007 - 25.7.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.11.1994 - 25.7.2024 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 21.11.1994 - 25.7.2024 |
expertizní činnost v oblasti životního prostředí | 31.10.1994 - 25.7.2024 |
-obchodní činnost | 10.9.1991 - 31.10.1994 |
-výstavba a provoz rekreačních, sportovních, ubytovacích a stra- vovacích zařízení a energetických zdrojů | 10.9.1991 - 31.10.1994 |
-reklamní činnost | 10.9.1991 - 31.10.1994 |
-zprostředkovatelské a poradenské služby v rámci shora uvedeného předmětu činnosti | 10.9.1991 - 31.10.1994 |
jednatel | Ing. Vít Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2024 |
Adresa | Plzeňská 315/217e, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Vít Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 25.1.2024 |
Adresa | Od Vysoké 277/1, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Vít Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Od Vysoké 277/1, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Vít Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2007 do 18.10.2015 |
Adresa | Od Vysoké 277/1, 15000 Praha |
jednatel | ing. Ivan Víden, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1994 do 14.3.2007 |
Adresa | U akademie 524/13, 17000 Praha |
obchodní ředitel | ing. Ivan Víden, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1991 do 31.10.1994 |
Adresa | U akademie 524/13, 17000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 41195345 |
---|---|
Jméno: | SANTORI, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 9. 1991 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Plzeňská 315/217e, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vít Moudrý |
---|
IČO: | 41195345 |
---|---|
Firma: | SANTORI, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 9. 1991 |
Sídlo: | Plzeňská 315/217, Praha 15000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti řízení |