SANTÉ - výroba s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SANTÉ - výroba s.r.o. (25922149) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zábořská 112, 53944 Proseč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 1999 a je stále aktivní. SANTÉ - výroba s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SANTÉ - výroba s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SANTÉ - výroba s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14756 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25922149 | |
Jméno: | SANTÉ - výroba s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.6.1999 |
Zapsána dne: | 4.6.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zábořská 112, Proseč 53944, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 112, Proseč u Skutče 53944, Česká republika | 2.12.2002 - 6.10.2016 |
Adresa: | 94, Proseč u Skutče 53944, Česká republika | 4.6.1999 - 2.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.9.2015 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. | 14.9.2015 |
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi | 16.7.2002 |
Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy) | 24.7.2001 - 14.9.2015 |
Výroba obuvi (kromě ortopedické) | 24.7.2001 - 14.9.2015 |
Velkoobchod | 24.7.2001 - 14.9.2015 |
Specializovaný maloobchod | 24.7.2001 - 14.9.2015 |
Silniční motorová doprava nákladní | 24.7.2001 - 14.9.2015 |
Výroba a oprava obuvi | 4.6.1999 - 24.7.2001 |
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.6.1999 - 24.7.2001 |
Jednatel | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2016 |
Adresa | Terézy Novákové 94, 53944 Proseč |
Jednatel | Ing. Roman Češka |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 |
Adresa | náměstí Dr. Tošovského 92, 53944 Proseč |
Jednatel | Ing. Roman Češka |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2014 do 6.10.2016 |
Adresa | 92, 53944 Proseč |
Jednatel | Ing. Roman Češka |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2014 do 6.10.2016 |
Adresa | 92, 53944 Proseč |
Jednatel | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2014 do 3.4.2016 |
Adresa | 94, 53944 Proseč |
Jednatel | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2014 do 3.4.2016 |
Adresa | 94, 53944 Proseč |
Jednatel | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.1999 do 22.5.2014 |
Adresa | 94, 53944 Proseč u Skutče |
Jednatel | Ing. Roman Češka |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2003 do 22.5.2014 |
Adresa | 92, 53944 Proseč u Skutče |
Jednatel | Ing. Roman Češka |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.1999 do 7.10.2003 |
Adresa | Františkovská 47, Liberec 3 |
IČO (identifikační číslo): | 25922149 |
---|---|
Jméno: | SANTÉ - výroba s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 6. 1999 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Zábořská 112, Proseč 53944 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 9. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 6. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 9. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 9. 4. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Češka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Němec |
IČO: | 25922149 |
---|---|
Firma: | SANTÉ - výroba s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Proseč |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 6. 1999 |
Sídlo: | 112, Proseč 53944 |
---|
Výroba obuvi |
Výroba obuvi s usňovým svrškem |
Silniční nákladní doprava |
Opravy obuvi a kožených výrobků |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |