SANER LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SANER LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ (28635884) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slovenská 1085/1A, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2010 SANER LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SANER LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SANER LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 9. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35935 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28635884 | |
Jméno: | SANER LOGISTICS s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.9.2010 |
Zapsána dne: | 9.9.2010 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 11. 2018, č.j. 46 Cm 199/2018-12, které nabylo právní moci dne 4. 1. 2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 15.2.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.9.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slovenská 1085/1a, Ostrava 70200, Česká republika | 9.9.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.9.2010 - 23.4.2019 |
jednatel | Daniel Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Lámař 495/7a, 71100 Ostrava |
jednatel | Daniel Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2017 do 5.5.2021 |
Adresa | Resta 323, 74724 Chuchelná |
jednatel | Daniel Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2010 do 19.5.2017 |
Adresa | 196, 74718 Píšť |
IČO: | 28635884 |
---|---|
Firma: | SANER LOGISTICS s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 9. 2010 |
Sídlo: | Slovenská 1085/1, Ostrava 70200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Manipulace s nákladem |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Balicí činnosti |