SAM HAWKINS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAM HAWKINS, s.r.o. (25373307) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Beskydská 729, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 1997 SAM HAWKINS, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SAM HAWKINS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAM HAWKINS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16400 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25373307 | |
Jméno: | SAM HAWKINS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.5.1997 |
Zapsána dne: | 22.5.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Beskydská 729, Třinec 73961, Česká republika | 22.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 591, Třinec 73961, Česká republika | 21.12.2015 - 22.9.2022 |
Adresa: | Oldřichovice č. 591, Třinec IX 73958, Česká republika | 22.5.1997 - 21.12.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel | 22.9.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.12.2015 - 22.9.2022 |
opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky | 5.9.2006 - 21.12.2015 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 5.9.2006 - 21.12.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 22.5.1997 - 21.12.2015 |
šití sportovních potřeb | 22.5.1997 - 21.12.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.5.1997 - 21.12.2015 |
Jednatel | Ing. Stanislav Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2022 |
Adresa | Okružní 1754/5, 73701 Český Těšín |
jednatel | Miroslav Siakala |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2022 |
Adresa | Mládežnická 1111/12, 73701 Český Těšín |
jednatel | Miroslav Siakala |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2015 do 7.10.2022 |
Adresa | 591, 73961 Třinec |
jednatel | Ing. Stanislav Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1997 do 21.12.2015 |
Adresa | Lidická 709, Třinec VI |
jednatel | Miroslav Siakala |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2006 do 21.12.2015 |
Adresa | 591, 73961 Třinec |
IČO: | 25373307 |
---|---|
Firma: | SAM HAWKINS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 5. 1997 |
Sídlo: | Beskydská 729, Třinec 73961 |
---|
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |