SAM ExpLine s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAM ExpLine s.r.o. (06341951) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Malešická 2855/2b, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 2017 a je stále aktivní. SAM ExpLine s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SAM ExpLine s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAM ExpLine s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 8. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 71578 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06341951 | |
Jméno: | PODLAHY KANTOR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.8.2017 |
Zapsána dne: | 11.8.2017 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malešická 2855/2b, Praha 13000, Česká republika | 1.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Staroměstská 534, Třinec 73961, Česká republika | 12.10.2017 - 1.12.2020 |
Adresa: | Čapkova 200/7, Český těšín 73701, Česká republika | 11.8.2017 - 12.10.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod | 12.2.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.8.2017 - 12.2.2024 |
jednatel | Ing. Oksana Sarková |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | 75, 50601 Kacákova Lhota |
jednatel | Mihail Trubouich |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2024 |
Adresa | Abp. Jozefa Teodorovicha 8/4 , Varšava |
Jednatel | Giuseppe Vozzella |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 12.2.2024 |
Adresa | Via Roma 492 , Melito di Napoli |
Jednatel | Joanna Maria Górna |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2017 do 2.4.2019 |
Adresa | Jana Kochanowskiego 8/18 , Żywiec |
Jednatel | Zdeněk Kantor |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2017 do 12.10.2017 |
Adresa | 139, 73992 Návsí |
IČO (identifikační číslo): | 06341951 |
---|---|
Jméno: | SAM ExpLine s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 8. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Malešická 2855/2b, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 8. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oksana Sarková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mihail Trubouich |
IČO: | 06341951 |
---|---|
Firma: | SAM ExpLine s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 11. 8. 2017 |
Sídlo: | Malešická 2855/2, Praha 13000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |