SALVEX, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SALVEX, s.r.o. (27430341) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Milady Horákové 600/38, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 2. 2006 SALVEX, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SALVEX, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SALVEX, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 2. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 112771 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27430341 | |
Jméno: | SALVEX, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.2.2006 |
Zapsána dne: | 24.2.2006 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 24.2.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milady Horákové 600/38, Praha 7 17000, Česká republika | 24.2.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb spojených s pronájmem | 24.2.2006 |
jednatel | Rahela Korunčev |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | Neklanova 5, 12000 Praha 2 |
jednatel | Ivan Zubac |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Čitluk, Potpolje 000 |
jednatel | Dubravko Tomljanovič |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Záhřeb, Tgr Ivana Kukuljeviča 005 |
jednatel | Jovan Radulovič |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Budva, 29. Novembar 24 |
jednatel | Vlado Novak |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Záhřeb, Stonska 003, |
jednatel | Alen Markulič |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Split, Antuna Branka Semič 12 |
jednatel | Šime Klarič |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Avenija Marina Držiča 037 |
jednatel | Miljenko Crnčec |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Mihovljan V.Nazora 026 |
jednatel | Marinko Bešlič |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 |
Adresa | , Sesvete, Zeleni Vijenac 031 |
jednatel | Rahela Pavlović |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2006 do 27.3.2009 |
Adresa | Neklanova 5, 12000 Praha 2 |
IČO: | 27430341 |
---|---|
Firma: | SALVEX, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 2. 2006 |
Sídlo: | Milady Horákové 600/38, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |