SAKO Brno SOLAR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAKO Brno SOLAR a.s. (14103320) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jedovnická 4247/2, 62800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2022 SAKO Brno SOLAR a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SAKO Brno SOLAR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAKO Brno SOLAR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8651 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14103320 | |
Jméno: | SAKO Brno SOLAR a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.1.2022 |
Zapsána dne: | 1.1.2022 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.1.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 1.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jedovnická 4247/2, Brno 62800, Česká republika | 1.1.2022 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba elektřiny | 30.7.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - projektování elektrických zařízení | 6.4.2022 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 6.4.2022 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 6.4.2022 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 6.4.2022 |
předseda představenstva | Mgr. René Černý |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Vránova 1634/101, 62100 Brno |
místopředseda představenstva | Mgr. Matyáš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Vackova 797/17, 61200 Brno |
člen představenstva | Ing. Tomáš Jára |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Teyschlova 1125/31, 63500 Brno |
člen představenstva | Ing. Daniel Struž MBA |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Družstevní 1191/9, 62100 Brno |
předseda představenstva | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 do 5.1.2023 |
Adresa | Šumavská 2278/34, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | RNDr. Jiří Herman Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 do 5.1.2023 |
Adresa | Gromešova 44/8, 62100 Brno |
člen představenstva | Mgr. Michal Marciniszyn |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 do 5.1.2023 |
Adresa | Veveří 460/13, 60200 Brno |
člen představenstva | JUDr. Tomáš Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2022 do 5.1.2023 |
Adresa | K Jelenici 1424/30, 63500 Brno |
člen představenstva | Tomáš Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 do 3.1.2022 |
Adresa | K Jelenici 1424/30, 63500 Brno |
IČO: | 14103320 |
---|---|
Firma: | SAKO Brno SOLAR a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 2022 |
Sídlo: | Jedovnická 4247/2, Brno 62800 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výroba elektřiny |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |