SAHOTAH s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAHOTAH s.r.o. (05747830) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 200/77, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 2017 a je stále aktivní. SAHOTAH s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SAHOTAH s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAHOTAH s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 1. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 128613 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05747830 | |
Jméno: | SAHOTAH s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.1.2017 |
Zapsána dne: | 25.1.2017 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 200/77, Brno 61200, Česká republika | 10.3.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Donatellova 2003/6, Praha 10000, Česká republika | 25.1.2017 - 10.3.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech: Maloobchod a velkoobchod, Zprostředkování obchodu a služeb | 25.1.2017 |
jednatelka | Vira Oleksandrivna Horvat |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2022 |
Adresa | Ilona Zrini 151/6 , Mukačevo |
jednatel | Yurii Madiar |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2022 do 1.10.2022 |
Adresa | Korotka 5 , 89100 Volovec |
jednatel | Tomáš Vařeka |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2022 do 25.4.2022 |
Adresa | 93, 68301 Komořany |
jednatel | Duc Thuan Le |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2020 do 10.3.2022 |
Adresa | Národního odboje 403, 73921 Paskov |
jednatel | Nguyet Thuong Do |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2018 do 10.3.2022 |
Adresa | náměstí Svobody 30, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Quoc Dat Do |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 do 10.3.2022 |
Adresa | Národního odboje 403, 73921 Paskov |
jednatel | Quoc Dat Do |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 do 26.11.2021 |
Adresa | Národního odboje 403, 73921 Paskov |
jednatel | Quoc Dat Do |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2021 do 20.8.2021 |
Adresa | Národního odboje 403, 73921 Paskov |
jednatel | Quoc Dat Do |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 24.6.2021 |
Adresa | Kobylnická 1408/3, 62700 Brno |
jednatel | Duc Thuan Le |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 17.1.2020 |
Adresa | Poštovní 413, 73961 Třinec |
jednatel | Duc Thuan Le |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 8.1.2020 |
Adresa | Poštovní 413, 73961 Třinec |
jednatel | Nguyet Thuong Do |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2018 do 7.3.2018 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Nguyet Thuong Do |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2018 do 7.3.2018 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Nguyet Thuong Do |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 14.1.2018 |
Adresa | Kobylnická 1408/3, 62700 Brno |
jednatel | Nguyet Thuong Do |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 14.1.2018 |
Adresa | Kobylnická 1408/3, 62700 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 05747830 |
---|---|
Jméno: | SAHOTAH s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 1. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Donatellova 2003/6, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Duc Thuan Le |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Quoc Dat Do |
Člen statutárního orgánu: | Nguyet Thuong Do |
IČO: | 05747830 |
---|---|
Firma: | SAHOTAH s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 1. 2017 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |