Safetykleen Czech, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Safetykleen Czech, s.r.o. (49287052) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 343, 66467 Syrovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 1993 a je stále aktivní. Safetykleen Czech, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Safetykleen Czech, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Safetykleen Czech, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51303 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49287052 | |
Jméno: | Safety Kleen CZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.1993 |
Zapsána dne: | 14.4.1993 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 343, Syrovice 66467, Česká republika | 18.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Areál bývalého ZD Syrovice , Syrovice 66467, Česká republika | 20.1.2006 - 18.7.2014 |
Adresa: | Pobřežní 8, Plzeň , Česká republika | 24.9.1993 - 20.1.2006 |
Adresa: | Vrchlického 581, Hradec Králové , Česká republika | 14.4.1993 - 24.9.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 14.8.2009 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.8.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.10.1995 - 14.8.2009 |
podnikání v oblastni nákládání s odpady | 18.10.1995 - 14.8.2009 |
drogistická činnost | 14.4.1993 - 18.10.1995 |
jednatel | Andrew Griffith |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2017 |
Adresa | Beaconsfield Road 51 , Twickenham |
jednatel | Erwin Sander Wieffering |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | Am Müllerweg 27 , 61440 Oberursel |
jednatel | Christian Alejandro Baumbach |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 |
Adresa | Am Waldfeld 36 , 65812 Bad Soden am Taunus |
jednatel | Evelin Orosz-Vág |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 |
Adresa | Kodály Zoltán utca 35 , 2451 Ercsi |
jednatel | Christiano Alejandro Baumbach |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2022 do 27.10.2022 |
Adresa | Am Waldfeld 36 , 65812 Bad Soden am Taunus |
jednatel | Evelin Orosz-Vág |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2022 do 27.10.2022 |
Adresa | Kodály Zoltán utca 35 , 2451 Ersci |
jednatel | Mónika Katona |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 17.10.2022 |
Adresa | Rákóczi utca 2-22. 1em. 31 a , 1191 Budapest |
jednatel | Cornelius Tessen Christian Wolf Von Oheimb |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 do 17.10.2022 |
Adresa | Brucker Holt 89 , 45133 Essen |
jednatel | Tamas Becsak |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2017 do 8.9.2021 |
Adresa | Stromfeld Aurel utca 34 , 2120 Dunakeszi |
jednatel | Jürgen Horn |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 8.9.2021 |
Adresa | Deliusstrasse 57 , 32457 Porta Westfalica |
jednatel | Michael Greenwood |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 9.8.2017 |
Adresa | 51 Gloucester Road , Richmond, Surrey |
jednatel | Michael Greenwood |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 9.8.2017 |
Adresa | 51 Gloucester Road , Richmond, Surrey |
jednatel | José António Ferreira Duarte |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2006 do 27.11.2015 |
Adresa | Calle Potosí 7, 1oD - 28016 Madrid |
jednatel | Thomas Rudolf Garbaty |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2006 do 27.11.2015 |
Adresa | Im Rüschen 3, Löhne |
jednatel | Attila Bagyon |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | Leányka utca 26, 1221 Budapešť |
jednatel | Thomas Rudolf Garbaty |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2006 do 27.11.2015 |
Adresa | Im Rüschen 3, Löhne |
jednatel | José António Ferreira Duarte |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2006 do 27.11.2015 |
Adresa | Calle Potosí 7, 1oD - 28016 Madrid |
jednatel | Mgr. Janka Múčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2007 do 11.7.2011 |
Adresa | 2, 66457 Otmarov |
jednatel | Mgr. Janka Múčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2005 do 12.6.2007 |
Adresa | Topolová 4, 32600 Plzeň |
jednatel | Stephen Clifford Brain |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 20.1.2006 |
Adresa | Surrey KT 13 9YP , Yawarra Broomfield Court, Weybridge |
jednatel | Thomas Rudolf Garbaty |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 20.1.2006 |
Adresa | Im Rüschen 3, Löhne |
jednatel | RSDr. Josef Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1995 do 2.12.2005 |
Adresa | Šťáhlavice 138, 33203 Štáhlavy |
jednatel | Dr. Jiří Horyna |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1993 do 18.10.1995 |
Adresa | Západní 6, Plzeň |
jednatel | JUDr. Václav Sejkora |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1993 do 24.9.1993 |
Adresa | Rokytanského 64, Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 49287052 |
---|---|
Jméno: | Safetykleen Czech, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 21. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 8. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Jürgen Horn |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mónika Katona |
Člen statutárního orgánu: | Andrew Griffith |
Člen statutárního orgánu: | Tamas Becsak |
IČO: | 49287052 |
---|---|
Firma: | Safetykleen Czech, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Syrovice |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 4. 1993 |
Sídlo: | 343, Syrovice 66467 |
---|
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Velkoobchod s odpadem a šrotem |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |