SAFEtronics Bohemia, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAFEtronics Bohemia, spol. s r.o. (62912631) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Českomoravská 808/7, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 1995 SAFEtronics Bohemia, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SAFEtronics Bohemia, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAFEtronics Bohemia, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35173 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62912631 | |
Jméno: | SAFEtronics Bohemia, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.2.1995 |
Zapsána dne: | 17.2.1995 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.2.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Českomoravská 808/7, Praha 19000, Česká republika | 18.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Českomoravská 808/7, Praha 9 19000, Česká republika | 8.7.2004 - 18.3.2016 |
Adresa: | Kříženeckého nám. 322, Praha 5 15200, Česká republika | 1.7.1998 - 8.7.2004 |
Adresa: | Radlická 2, Praha 5 , Česká republika | 17.2.1995 - 1.7.1998 |
Adresa: | Kříženeckého nám. 322, Praha 5 15000, Česká republika | 1.7.1998 - 1.7.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona) | 17.2.1995 - 19.8.2011 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 17.2.1995 - 19.8.2011 |
zastupování domácích a zahraničních firem | 17.2.1995 - 19.8.2011 |
jednatel | Jiří Kadaňka |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2016 |
Adresa | 152, 27744 Zlosyň |
jednatel | Jiří Kadaňka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | 152, 27744 Zlosyň |
jednatel | Jiří Kadaňka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 18.3.2016 |
Adresa | 152, 27744 Zlosyň |
jednatel | Jiří Kadaňka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2004 do 6.11.2015 |
Adresa | 152, 27744 Zlosyň |
jednatel | Olga Styková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1995 do 8.7.2004 |
Adresa | Španielova 1308, 16300 Praha 6 |
jednatel | Ing. Igor Sloboda |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.1998 do 8.7.2004 |
Adresa | Na dračkách 28, 16000 Praha 6 |
IČO: | 62912631 |
---|---|
Firma: | SAFEtronics Bohemia, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 2. 1995 |
Sídlo: | Českomoravská 808/7, Praha 19000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |