SAFEMONT s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAFEMONT s.r.o. v likvidaci (03560163) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Martinická 987/3, 19700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 2014 SAFEMONT s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SAFEMONT s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAFEMONT s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 11. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 233688 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03560163 | |
Jméno: | SAFEMONT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.11.2014 |
Zapsána dne: | 12.11.2014 | |
Rozhodnutím jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24. listopadu 2021 byla společnost SAFEMONT s.r.o., IČO 035 60 163, se sídlem Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9, ke dni 24. listopadu 2021 zrušena s likvidací a b yl jmenován její likvidátor. | 29.11.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Martinická 987/3, Praha 19700, Česká republika | 12.11.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.1.2015 |
Jednatel | Jan Kejmar |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 |
Adresa | Mladoboleslavská 186, 29425 Katusice |
Jednatel | Jan Kejmar |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 6.1.2016 |
Adresa | Bakovská 168, 29501 Mnichovo Hradiště |
Jednatel | Michal Zuza |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2014 do 7.1.2015 |
Adresa | Šeberovská 208/2, 10600 Praha |
IČO: | 03560163 |
---|---|
Firma: | SAFEMONT s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 11. 2014 |
Sídlo: | Martinická 987/3, Praha 19700 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |