Safe Czech s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Safe Czech s.r.o. (07935943) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bělehradská 314/18, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2019 a je stále aktivní. Safe Czech s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Safe Czech s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Safe Czech s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 2. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 310040 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07935943 | |
Jméno: | Safe Czech s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.2.2019 |
Zapsána dne: | 28.2.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.2.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělehradská 314/18, Praha 14000, Česká republika | 28.2.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poradenská činnost, výroba, montáž, velkoobchod a maloobchod a další činnosti související s realizací stavebních konstrukcí. | 27.2.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.2.2019 - 27.2.2024 |
jednatel | Richardus Petrus Arnoldus Maria Brinkmann |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2019 |
Adresa | Kerkenhuis 12 , Lierop |
jednatel | Pieter Huibert Kraaijeveld |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | Schelpweg 8 , EL Strijen |
jednatel | Johannes Theodorus Jozef Remmits |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2019 do 27.2.2024 |
Adresa | Luytelaer 17 , Eindhoven |
IČO (identifikační číslo): | 07935943 |
---|---|
Jméno: | Safe Czech s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 2019 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Bělehradská 314/18, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2022 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Richardus Petrus Arnoldus Maria Brinkmann |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pieter Huibert Kraaijeveld |
IČO: | 07935943 |
---|---|
Firma: | Safe Czech s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 2. 2019 |
Sídlo: | Bělehradská 314/18, Praha 14000 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |