S. V. LUX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S. V. LUX s.r.o. (06791344) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 123, 25063 Polerady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 1. 2018 a je stále aktivní. S. V. LUX s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o S. V. LUX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S. V. LUX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 1. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 288997 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06791344 | |
Jméno: | Úklid servis plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.1.2018 |
Zapsána dne: | 23.1.2018 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 123, Polerady 25063, Česká republika | 8.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | V jámě 1371/8, Praha 11000, Česká republika | 23.1.2018 - 8.8.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. | 8.8.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.1.2018 - 8.8.2024 |
Jednatel | Svitlana Rehecka |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2024 |
Adresa | náměstí Hrdinů 886/15, 14000 Praha |
jednatel | Svitlana Rodionova |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 do 8.8.2024 |
Adresa | 1, 29442 Luštěnice |
jednatel | Svitlana Rodionova |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2020 do 21.2.2024 |
Adresa | U Parku 118, 28933 Křinec |
jednatel | Svitlana Rodionova |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 7.12.2020 |
Adresa | U Parku 118, 28933 Křinec |
jednatel | Svitlana Kozychar |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2018 do 22.3.2019 |
Adresa | U Parku 118, 28933 Křinec |
jednatel | Svitlana Kozychar |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2018 do 20.7.2018 |
Adresa | Na slupi 141/7, 12800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 06791344 |
---|---|
Jméno: | S. V. LUX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 1. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 123, Polerady 25063 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Rehecka |
---|
IČO: | 06791344 |
---|---|
Firma: | S. V. LUX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Polerady |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 1. 2018 |
Sídlo: | 123, Polerady 25063 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Poskytování ostatních osobních služeb |