S&V. I.C. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S&V. I.C. s.r.o. (24814644) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Brožíkova 877/9, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2011 a je stále aktivní. S&V. I.C. s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o S&V. I.C. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S&V. I.C. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30035 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24814644 | |
Jméno: | Ebora investments s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.2.2011 |
Zapsána dne: | 28.2.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brožíkova 877/9, Děčín 40502, Česká republika | 18.1.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 6, Malšovice 40502, Česká republika | 21.3.2011 - 18.1.2021 |
Adresa: | Mezibranská 1579/4, Praha 1 11000, Česká republika | 28.2.2011 - 21.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.3.2011 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 28.2.2011 |
Jednatel | Vladimír Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2021 |
Adresa | Brožíkova 877/9, 40502 Děčín |
Jednatel | Sandra Camargo |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2020 do 18.1.2021 |
Adresa | Severní 1501/14, 40502 Děčín |
Jednatel | Sandra Camargo |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2018 do 10.1.2020 |
Adresa | Bohyňská 102, 40502 Děčín |
Jednatel | Sandra Camargo |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2016 do 25.5.2018 |
Adresa | Čsl. armády 1237/40, 40502 Děčín |
Jednatel | Sandra Camargo |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2014 do 2.4.2016 |
Adresa | 6, 40502 Malšovice |
jednatel | Sandra Camargo |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2011 do 14.10.2014 |
Adresa | 6, 40502 Malšovice |
jednatel | Aleš Frank |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2011 do 21.3.2011 |
Adresa | Machovcova 1278/19, 14700 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 24814644 |
---|---|
Jméno: | S&V. I.C. s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Brožíkova 877/9, Děčín 40502 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 2011 |
IČO: | 24814644 |
---|---|
Firma: | S&V. I.C. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 2. 2011 |
Sídlo: | Brožíkova 877/9, Děčín 40502 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |