S - TIPO spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S - TIPO spol. s r.o. (15771016) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese České Vrbné 1986, 37011 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 11. 1991 a je stále aktivní. S - TIPO spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o S - TIPO spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S - TIPO spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 14. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 519 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15771016 | |
Jméno: | S - TIPO spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.11.1991 |
Zapsána dne: | 14.11.1991 | |
Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: Výše vkladu každého ze čtyř společníků činí 30.000,- Kčs. | 15.9.1992 - 11.11.1993 | |
Výše vkladu každého společníka činí 20.000,- Kčs. | 14.11.1991 - 15.9.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy 6. 11. 1991. Společnost zastupují jednatelé společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí jednatelé své podpisy samostatně. V případě závazku společnosti nad výši plnění 50.000,- Kčs připojí své podpisy ještě nejméně tři společníci. Kmenové jmění společnosti činí 120. 000,- Kčs, slovy jednostodvacettisíc korun čsl. | 14.11.1991 - 11.11.1993 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | České Vrbné 1986, České Budějovice 37011, Česká republika | 25.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | České Vrbné 1986, České Budějovice , Česká republika | 10.4.1996 - 25.11.2016 |
Adresa: | č. 1986 , České Budějovice-České Vrbné , Česká republika | 14.11.1991 - 10.4.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.1.2011 |
Textilní výroba | 10.4.1996 - 5.1.2011 |
Hostinská činnost | 11.11.1993 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.11.1993 - 5.1.2011 |
- obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti (s výjimkou zboží u kterého je zapotřebí zvláštního povolení), zejména u sortimentu obuvi, kožené galanterie, punčochového zboží, průmyslového zboží - provozování kavárny s občerstvením - ubytovací služby | 14.11.1991 - 11.11.1993 |
jednatel | Jan Syrový |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | České Vrbné 1986, 37011 České Budějovice |
jednatel | Jan Syrový |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1996 do 25.11.2016 |
Adresa | 1986, 37011 České Vrbné |
jednatel | Jan Syrový ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1991 do 10.4.1996 |
Adresa | , 37011 České Vrbné 1986 |
společník | Olga Syrová vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1991 do 10.4.1996 |
Adresa | , 37011 České Vrbné 1986 |
společník | Alena Maršíková vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1991 do 11.11.1993 |
Adresa | Strádova 36, 37007 České Budějovice |
jednatel | Josef Maršík ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1991 do 11.11.1993 |
Adresa | Strádova 36, 37007 České Budějovice |
jednatelka | Jaroslava Klabouchová vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1991 do 15.9.1992 |
Adresa | Františka Ondříčka 34, 37011 České Budějovice |
společník | Václav Klabouch ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1991 do 15.9.1992 |
Adresa | Františka Ondříčka 34, 37011 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 15771016 |
---|---|
Jméno: | S - TIPO spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | České Vrbné 1986, České Budějovice 37011 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 12. 2020 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Syrový |
---|
IČO: | 15771016 |
---|---|
Firma: | S - TIPO spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 11. 1991 |
Sídlo: | České Vrbné 1986, České Budějovice 37011 |
---|
Výroba ostatních textilií j. n. |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |