S.N.D. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S.N.D. s.r.o. (25342762) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jugoslávská 679/123, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 1997 S.N.D. s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o S.N.D. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S.N.D. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 6. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27516 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25342762 | |
Jméno: | S.N.D. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.6.1997 |
Zapsána dne: | 26.6.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 4.4.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 4.4.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.6.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jugoslávská 679/123, Brno 61300, Česká republika | 17.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jugoslávská 123, Brno 61300, Česká republika | 26.6.1997 - 17.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.4.2014 |
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí | 26.6.1997 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.6.1997 - 4.4.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 26.6.1997 - 4.4.2014 |
jednatel | Ing. Jiří Kobr |
---|---|
Ve funkci | od 26.12.2022 |
Adresa | U Studánky 490, 66424 Drásov |
jednatel | Ing. Tomáš Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2015 |
Adresa | Chmelnice 2776/55, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Jiří Kobr |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 do 26.12.2022 |
Adresa | 490, 66424 Drásov |
jednatel | Ing. Jiří Kobr |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2015 do 24.4.2017 |
Adresa | 490, 66601 Drásov |
jednatel | Ing. Tomáš Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2014 do 17.11.2015 |
Adresa | Chmelnice 2776/55, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Jiří Kobr |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2014 do 17.11.2015 |
Adresa | 490, 66601 Drásov |
jednatel | RNDr. Jiří Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.1997 do 4.4.2014 |
Adresa | Bělohorská 53, Brno |
jednatel | Ing. Jiří Kobr |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2000 do 4.4.2014 |
Adresa | Fialová 4, Brno |
jednatel | Ing. Jiří Kobr |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.1997 do 3.4.2000 |
Adresa | Botanická 14, Brno |
IČO: | 25342762 |
---|---|
Firma: | S.N.D. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 6. 1997 |
Sídlo: | Jugoslávská 679/123, Brno 61300 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |