S Lab Factory s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S Lab Factory s.r.o. (27131122) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 600, 25210 Mníšek pod Brdy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2004 S Lab Factory s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o S Lab Factory s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S Lab Factory s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 98604 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27131122 | |
Jméno: | TVR technology s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.3.2004 |
Zapsána dne: | 11.3.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 600, Mníšek pod Brdy 25210, Česká republika | 18.3.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 600, Mníšek pod Brdy 25210, Česká republika | 23.2.2015 - 18.3.2019 |
Adresa: | Nám. chuchelských bojovníků 3/19, Praha 5 15900, Česká republika | 11.3.2004 - 23.2.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.1.2010 |
specializovaný maloobchod | 11.3.2004 - 14.1.2010 |
velkoobchod | 11.3.2004 - 14.1.2010 |
výroba sportovních potřeb | 11.3.2004 - 14.1.2010 |
jednatel | Ing. Gabriela Schröderová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | náměstí Chuchelských bojovníků 19/3, 15900 Praha |
jednatel | Lukáš Schröder |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | náměstí Chuchelských bojovníků 19/3, 15900 Praha |
jednatel | Lukáš Schröder |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2004 do 3.12.2016 |
Adresa | Na Hřebenkách 2667/55, 15000 Praha 5 |
jednatel | Ing. Gabriela Schröderová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 3.12.2016 |
Adresa | Nám. chuchelských bojovníků 3/19, 15900 Praha 5 |
jednatel | Filip Cejp |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2004 do 14.1.2010 |
Adresa | Pod Hájem 1800/8, 15000 Praha 5 |
jednatel | Ing. Gariela Schröderová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 14.1.2010 |
Adresa | Nám. chuchelských bojovníků 3/19, 15900 Praha 5 |
IČO: | 27131122 |
---|---|
Firma: | S Lab Factory s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Mníšek pod Brdy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 3. 2004 |
Sídlo: | 600, Mníšek pod Brdy 25210 |
---|
Výroba sportovních potřeb |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |