S.I.ELVIS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S.I.ELVIS, s.r.o. (25098918) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Košická 52/16, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 1997 S.I.ELVIS, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o S.I.ELVIS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S.I.ELVIS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 49539 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25098918 | |
Jméno: | S.I.ELVIS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.1.1997 |
Zapsána dne: | 9.1.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.1.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Košická 52/16, Praha 10100, Česká republika | 30.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Košická 52/16, Praha 10100, Česká republika | 9.1.1997 - 30.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených | 9.1.1997 |
jednatel | Magdalena Ria Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2024 |
Adresa | Školní 730, 39601 Humpolec |
jednatel | Magdalena Ria Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 24.4.2024 |
Adresa | 42, 39601 Vojslavice |
jednatel | Ria Fábryová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1997 do 30.11.2015 |
Adresa | Košická 52/16, 10100 Praha |
IČO: | 25098918 |
---|---|
Firma: | S.I.ELVIS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 1. 1997 |
Sídlo: | Košická 52/16, Praha 10100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |