S GROUP TRADE, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S GROUP TRADE, s.r.o. v likvidaci (29154600) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mariánské náměstí 617/1, 61700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 2013 S GROUP TRADE, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o S GROUP TRADE, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S GROUP TRADE, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 1. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 79268 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29154600 | |
Jméno: | S GROUP TRADE, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.1.2013 |
Zapsána dne: | 15.1.2013 | |
Krajský soud v Brně rozhodl dne 22.4.2021, č.j. 50 Cm 227/2020-15 o zrušení obchodní korporace s likvidací a ustanovil likvidátora. Usnesení nabylo právní moci dne 22.6.2021. | 8.9.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mariánské náměstí 617/1, Brno 61700, Česká republika | 23.5.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Koněvova 2660/141, Praha 3 13000, Česká republika | 15.1.2013 - 23.5.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.5.2013 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.1.2013 |
jednatel | Lubomír Rollo |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2014 |
Adresa | Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Viktor Šeba |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2013 do 11.2.2014 |
Adresa | Dolná štvrť 510/34 , 90701 Myjava |
jednatel | Vilém Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2013 do 23.5.2013 |
Adresa | Josefa Štemberky 98, 27354 Lidice |
IČO: | 29154600 |
---|---|
Firma: | S GROUP TRADE, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 2013 |
Sídlo: | Mariánské náměstí 617/1, Brno 61700 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |