S & G Company v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S & G Company v.o.s. (25914812) je Veřejná obchodní společnost. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 2002 a je stále aktivní. S & G Company v.o.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o S & G Company v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S & G Company v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1415 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25914812 | |
Jméno: | S & G Company v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 5.8.2002 |
Zapsána dne: | 5.8.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | č.p. 23, Brodek u Přerova 75103, Česká republika | 5.8.2002 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení | 14.5.2003 |
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 14.5.2003 |
vodoinstalatérství, topenářství | 14.5.2003 |
specializovaný maloobchod | 14.5.2003 |
reklamní činnost a marketing | 14.5.2003 |
přípravné práce pro stavby | 5.8.2002 |
dokončovací stavební práce | 5.8.2002 |
Petr Šišma | |
Ve funkci | od 13.7.2020 |
Adresa | 38, 75103 Čelechovice |
Petr Šišma | |
Ve funkci | od 5.8.2002 do 13.7.2020 |
Adresa | Hybešova 200/6, 77200 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 25914812 |
---|---|
Jméno: | S & G Company v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 8. 2002 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 23, Čelechovice 75103 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2003 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Šišma |
---|
IČO: | 25914812 |
---|---|
Firma: | S & G Company v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Brodek u Přerova |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 8. 2002 |
Sídlo: | , |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Kompletační a dokončovací práce |
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem |
Telekomunikační činnosti |
Reklamní činnosti |