S E L E N E - R O S O s.r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S E L E N E - R O S O s.r.o. - v likvidaci (49455443) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 132, 67521 Petrovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 1993 S E L E N E - R O S O s.r.o. - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o S E L E N E - R O S O s.r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S E L E N E - R O S O s.r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13128 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49455443 | |
Jméno: | S E L E N E - R O S O s.r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.12.1993 |
Zapsána dne: | 8.12.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.9.2008, č.j. 1 Cm 259/2008-11, které nabylo právní moci dne 5.11.2008, byla společnost zrušena s likvidací a byl ustanoven likvidátor. | 5.11.2008 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 132, Petrovice 67521, Česká republika | 25.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živ. zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona. | 8.12.1993 |
jednatel | Miloš Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | 33, 67523 Kojetice |
jednatel | Miloš Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1993 do 25.11.2015 |
Adresa | 132, Petrovice |
IČO: | 49455443 |
---|---|
Firma: | S E L E N E - R O S O s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Petrovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 12. 1993 |
Sídlo: | 132, Petrovice 67521 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |