S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci (48952443) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Topolová 1082, 27101 Nové Strašecí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 1994 S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48952443 | |
Jméno: | TASCON,spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.7.1994 |
Zapsána dne: | 13.7.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1329/2023-5 ze dne 20.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22.11.2023. | 16.1.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Topolová 1082, Nové Strašecí 27101, Česká republika | 5.7.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Janského 2191/71, Praha 15500, Česká republika | 19.6.2000 - 5.7.2005 |
Adresa: | Třebízského 595, Slaný 27401, Česká republika | 13.7.1994 - 19.6.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2010 - 22.1.2018 |
automatizované zpracování dat | 13.7.1994 - 25.3.2010 |
poskytování software(prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) | 13.7.1994 - 25.3.2010 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.7.1994 - 25.3.2010 |
zprostředování obchodu,služeb a informací | 13.7.1994 - 25.3.2010 |
jednatel | Rauf Iusifov |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2024 |
Adresa | T. G. Masaryka 169, 27713 Kostelec nad Labem |
jednatel | Svitlana Goloborod'Ko |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | T. G. Masaryka 169, 27713 Kostelec nad Labem |
jednatel | Maxym Goloborod'Ko |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | T. G. Masaryka 169, 27713 Kostelec nad Labem |
jednatel | Rauf Iusifov |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2013 do 15.8.2024 |
Adresa | Kurkova 1209/8, 18200 Praha |
jednatel | Maxym Goloborod'Ko |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2013 do 27.11.2015 |
Adresa | Vajdova 1046/23, 10200 Praha |
jednatel | Svitlana Goloborod'Ko |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 27.11.2015 |
Adresa | Vajdova 1046/23, 10200 Praha |
jednatel | Svitlana Goloborodko |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Vajdova 1046/23, 10200 Praha |
jednatel | Rauf Iusifov |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2011 do 23.7.2013 |
Adresa | Petržílkova 2485/44, 15800 Praha |
jednatel | Maxym Goloboroďko |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2010 do 23.7.2013 |
Adresa | Štichova 578/29, 14900 Praha |
jednatel | Svitlana Goloboroďko |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2010 do 23.7.2013 |
Adresa | Štichova 578/29, 14900 Praha |
jednatel | Ivan Dobej |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 25.3.2010 |
Adresa | Vrchlického 1198/9, 27401 Slaný |
jednatel | ing. Petr Jinoch |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2000 do 5.7.2005 |
Adresa | Janského 2191/71, 15500 Praha |
jednatel | Pavel Kvasnička |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1994 do 5.7.2005 |
Adresa | Přecechtělová , Praha 5 |
jednatel | ing. Věra Indrová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1994 do 5.7.2005 |
Adresa | Ořešská 686/25, 15500 Praha 5 |
jednatel | ing. Karel Haidinger |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1994 do 16.2.2005 |
Adresa | Žižkova 1538, 27401 Slaný |
jednatel | ing. Petr Jinoch |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1994 do 19.6.2000 |
Adresa | Jakutská 1199/9, 10000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 48952443 |
---|---|
Jméno: | S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 7. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Goloborod'Ko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Rauf Iusifov |
Člen statutárního orgánu: | Maxym Goloborod'Ko |
IČO: | 48952443 |
---|---|
Firma: | S.D.H.spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Nové Strašecí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 7. 1994 |
Sídlo: | Topolová 1082, Nové Strašecí 27101 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |