S.C.B., s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S.C.B., s.r.o. (25321561) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pernerova 502/52, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1997 S.C.B., s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o S.C.B., s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S.C.B., s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 104120 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25321561 | |
Jméno: | S.C.B., s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.1.1997 |
Zapsána dne: | 1.1.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 25.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.7.2014 | |
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 26.11.2002 č.j. 23 Nc 1114/2002-5, které nabylo právní moci dne 4.4.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému Vladimír Dočkal r.č. 540317/0014, Zlín, tř. T. Bati 1276 k uspokojení pohledávky ČR - Okresní úřad Zlín, finanční referát, tř. T. Bati 3792, Zlín. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín, Zarámí 4077. | 4.4.2003 - 19.11.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Santražiny čp. 249, Zlín 76001, Česká republika | 23.7.1998 - 19.11.2004 |
---|---|---|
Adresa: | Obeciny 143, Zlín 76001, Česká republika | 1.1.1997 - 23.7.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.12.2012 |
velkoobchod | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
specializovaný maloobchod | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
realitní činnost | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
správa a údržba nemovitostí | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
zprostředkování obchodu | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
zprostředkování služeb | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
pronájem věcí movitých | 19.11.2004 - 12.12.2012 |
pronájem nebytových prostor | 23.7.2001 - 19.11.2004 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.1.1997 - 19.11.2004 |
zprostředkovatelská činnost | 1.1.1997 - 19.11.2004 |
jednatel | Ing. Milan Soldán |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 |
Adresa | Tyršova 733, 76302 Zlín |
jednatel | Ing. Jaroslav Mikulenčák |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 25.7.2014 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Dalibor Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2008 do 12.12.2012 |
Adresa | Nadhumení 304, 76001 Zlín |
jednatel | Martin Janečka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2008 do 12.12.2012 |
Adresa | Lešetín I 679, 76001 Zlín |
jednatel | Petr Šenkeřík |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1998 do 31.8.2009 |
Adresa | Vodní 2985, 76001 Zlín |
jednatel | Petr Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1997 do 23.7.1998 |
Adresa | tř. T. Bati 1276, 76001 Zlín |
jednatel | Ivan Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1997 do 23.7.1998 |
Adresa | Benešovo nábřeží 3686, 76001 Zlín |
jednatel | Petr Štefka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1997 do 27.5.1998 |
Adresa | Vlčková 150, 76319 Kašava |
IČO: | 25321561 |
---|---|
Firma: | S.C.B., s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1997 |
Sídlo: | Pernerova 502/52, Praha 18600 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |