S-Auto.cz s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S-Auto.cz s.r.o. (62064321) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 49, 53352 Staré Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 1995 a je stále aktivní. S-Auto.cz s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o S-Auto.cz s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S-Auto.cz s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 24. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31686 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62064321 | |
Jméno: | AUTOSKLA SVATOŇ-VAVERKA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.12.2012 |
Zapsána dne: | 24.1.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 16.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 16.4.2014 - 15.4.2020 | |
Společnost AUTOSKLA SVATOŇ-VAVERKA v.o.s., se sídlem Pardubice, Pichlova 643, PSČ 530 02, IČ 620 64 321, změnila právní formu na společnost s ručením omezeným vystupující pod obchodní firmou AUTOSKLA SVATOŇ-VAVERKA s.r.o. | 31.12.2012 | |
Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 10. 1. 1995 a dodatkem ke spol. smlouvě ze dne 24. 1. 1995 podle zák. č. 513/91 Sb. | 24.1.1995 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.12.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 49, Staré Hradiště 53352, Česká republika | 15.4.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Železničního pluku 673, Pardubice 53002, Česká republika | 31.12.2012 - 15.4.2020 |
Adresa: | Pichlova 643, Pardubice 53002, Česká republika | 24.1.1995 - 31.12.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.9.2011 |
klempířství a oprava karoserií | 5.9.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.1.1995 - 5.9.2011 |
jednatel | Jiří Svatoň |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2012 |
Adresa | 49, 53352 Staré Hradiště |
jednatel | David Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2012 do 24.1.2017 |
Adresa | U Zámečku 1026, 53003 Pardubice |
jednatel | Martin Svatoň |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2012 do 24.1.2017 |
Adresa | Pichlova 643, 53002 Pardubice |
Martin Svatoň | |
Ve funkci | od 24.1.1995 do 31.12.2012 |
Adresa | Pichlova 643, 53002 Pardubice |
společník | David Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2011 do 31.12.2012 |
Adresa | U Zámečku 1026, 53003 Pardubice |
společník | Jiří Svatoň |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2011 do 31.12.2012 |
Adresa | 49, 53352 Hradiště na Písku |
David Vaverka | |
Ve funkci | od 24.1.1995 do 5.9.2011 |
Adresa | Brožíkova 427, Pardubice |
Jiří Svatoň | |
Ve funkci | od 11.7.1995 do 5.9.2011 |
Adresa | Pichlova 643, Pardubice |
Jiří Svatoň | |
Ve funkci | od 24.1.1995 do 11.7.1995 |
Adresa | Mezi mosty 176, Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 62064321 |
---|---|
Jméno: | S-Auto.cz s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 49, Staré Hradiště 53352 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 9. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Svatoň |
---|
IČO: | 62064321 |
---|---|
Firma: | S-Auto.cz s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Staré Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 1. 1995 |
Sídlo: | 49, Staré Hradiště 53352 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |