S a S, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S a S, spol. s r.o. (61854352) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cukrovarská 174/70, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 9. 1994 S a S, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o S a S, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S a S, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31401 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61854352 | |
Jméno: | S a S, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.9.1994 |
Zapsána dne: | 6.9.1994 | |
Společenská smlouva uzavřena 20.června 1994 | 6.9.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cukrovarská 174/70, Praha 19600, Česká republika | 9.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Cukrovarská 174, Praha 9 , Česká republika | 15.10.1997 - 9.11.2016 |
Adresa: | Ostravská 634, Praha 9 , Česká republika | 6.9.1994 - 15.10.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 4.2.1999 |
Poskytování software. | 15.10.1997 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uved. v příl. č.1-3 zák.č.455/91 Sb. | 6.9.1994 |
Zprostředkovatelská činnost. | 6.9.1994 |
Kovoobrábění. | 6.9.1994 - 15.10.1997 |
jednatel | Ladislava Stočesová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 |
Adresa | Cukrovarská 174/70, 19600 Praha |
jednatel | Ladislava Stočesová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2004 do 9.11.2016 |
Adresa | Cukrovarská 174, Praha 9 |
Jednatel | Ing. Josef Stočes |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1997 do 30.12.2004 |
Adresa | Cukrovarská 174, 19600 Praha 9 |
Jednatel | Zdeněk Spěváček |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1994 do 15.10.1997 |
Adresa | Ostravská 634, Praha 9 |
Jednatel | Ing. Josef Stočes |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1994 do 15.10.1997 |
Adresa | Jižní III č. 2133/6, Praha 4 |
IČO: | 61854352 |
---|---|
Firma: | S a S, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 9. 1994 |
Sídlo: | Cukrovarská 174/70, Praha 19600 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Opravy počítačů a periferních zařízení |