S a p r o n s.r.o.- v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S a p r o n s.r.o.- v likvidaci (64826597) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K. H. Máchy 1056/13, 66434 Kuřim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1995 S a p r o n s.r.o.- v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o S a p r o n s.r.o.- v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S a p r o n s.r.o.- v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33762 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64826597 | |
Jméno: | S a p r o n s.r.o.- v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.11.1995 |
Zapsána dne: | 30.11.1995 | |
Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 1/Cm/170/2004-10 ze dne 30.6.2004, které nabylo právní moci dne 10.8.2004 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 10.8.2004 | |
Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15.7.2003 č.j. 69 Nc 2579/2003-3, které nabylo právní moci dne 4.11.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému Josef Marek nar. 3.4.1959 bytem Brno, Botanická 41, místo podnikání Brno, Kamenná 11, IČ 40978087 k usp okojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze, Orlická 4 ve výši 8.113,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Brno, Cejl 99. | 4.11.2003 | |
Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 17.6.2003 č.j. 69 Nc 3106/2003-5, které nabylo právní moci dne 29.10.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému Josef Marek nar. 3.4.1959 bytem Brno, Botanická 41 se sídlem Brno, Kamenná 11/184- IČ 40978087, k uspok ojení pohledávky oprávněného PSJ Jihlava spol. s r.o. - v likvidaci se sídlem Jihlava, Jiráskova 3960/32, IČ 454 79 682 ve výši 33.551,80 Kč. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Radek Karafián , Exekutorský úřad Jihlava, Královský vršek 25, 586 01 Jihlava. | 29.10.2003 | |
Obchodní společnost S a p r o n s.r.o. se sídlem Kuřim, K.H.Máchy 1056, okr. Brno-venkov 664 34 s e z a p i s u j e do oddílu C, vložka číslo 33762 obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně. | 28.4.1999 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 23.11.1995 podle zák. č. 513/91 Sb. | 30.11.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.11.1995 - 18.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K. H. Máchy 1056/13, Kuřim 66434, Česká republika | 11.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | K. H. Máchy 1056, Kuřim 66434, Česká republika | 18.3.1999 - 11.9.2013 |
Adresa: | tř. 17. listopadu 342, Pardubice 53002, Česká republika | 30.11.1995 - 18.3.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.11.1995 - 22.10.2009 |
správa objektů s bytovými a nebytovými prostory | 30.11.1995 - 22.10.2009 |
zprostředkovatelská činnost v obchodě | 30.11.1995 - 22.10.2009 |
jednatel | Neuveden |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2001 do 5.1.2012 |
Adresa | , |
Jednatel | Libor Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1999 do 31.7.2001 |
Adresa | K. H. Máchy 1056, 66434 Kuřim |
Jednatel | David Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1995 do 18.3.1999 |
Adresa | U borku 414, 53003 Pardubice |
Jednatel | Jaroslav Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1995 do 18.3.1999 |
Adresa | U borku 414, 53003 Pardubice |
IČO: | 64826597 |
---|---|
Firma: | S a p r o n s.r.o.- v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Kuřim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 11. 1995 |
Sídlo: | K. H. Máchy 1056/13, Kuřim 66434 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |