S. A. B. Impex, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
S. A. B. Impex, s.r.o. (64511588) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1996 a je stále aktivní. S. A. B. Impex, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o S. A. B. Impex, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro S. A. B. Impex, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23409 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64511588 | |
Jméno: | S. A. B. Impex, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.5.1996 |
Zapsána dne: | 6.5.1996 | |
Dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti dle ust. § 15, § 250, § 280 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění ze dne 6.3.2018 došlo k rozdělení společnosti S. A. B. Im pex, s.r.o., se sídlem Bedřichovice, Hlavní 48, PSČ 664 51, IČ 64511588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 23409, odštěpením části jmění společnosti S. A. B. Impex, s.r.o. se vznikem nové společnosti BONTI P LUS s.r.o. | 1.5.2018 |
Základní kapitál | 1 250 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.10.2003 | |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.1.2001 - 8.10.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.5.1996 - 10.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní 48, Bedřichovice 66451, Česká republika | 22.1.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Březinova 42, Brno 61600, Česká republika | 6.5.1996 - 22.1.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.12.2014 |
výroba zdravotnických prostředků | 22.1.2007 - 11.12.2014 |
nákup, skladování a prodej zdravotníckých prostředků a) třídy IIb a III s výjimkou kondomů b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků | 22.1.2007 - 11.12.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.5.1996 - 11.12.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 6.5.1996 - 11.12.2014 |
jednatel | Ing. Genoval Mendonca Sachambula |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2023 |
Adresa | Bořetická 4096/22, 62800 Brno |
jednatel | ing. János Svigruha |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2023 |
Adresa | Hlavní 56/48, 66451 Šlapanice |
jednatel | Ing. János Svigruha |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2002 do 3.4.2023 |
Adresa | č.p. 56, 66451 Bedřichovice |
jednatel | Ing. Genoval Mendonca Sachambula |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2002 do 3.4.2023 |
Adresa | Bořetická 22, 62800 Brno |
jednatel | Ing. János Svigruha |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1996 do 5.3.2002 |
Adresa | Březinova 42, Brno |
jednatel | Ing. Genoval Mendonca Sachambula |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2001 do 5.3.2002 |
Adresa | Bořetická 22, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Genoval Mendonca Sachambula |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1996 do 10.1.2001 |
Adresa | Mikulovská 6, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 64511588 |
---|---|
Jméno: | S. A. B. Impex, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 5. 1996 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 5. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. János Svigruha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Genoval Mendonca Sachambula |
IČO: | 64511588 |
---|---|
Firma: | S. A. B. Impex, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Šlapanice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 5. 1996 |
Sídlo: | , |
---|
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |