Rýnský dvůr a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rýnský dvůr a.s. v likvidaci (26389258) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Divadelní náměstí 2132/19, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2005 Rýnský dvůr a.s. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Rýnský dvůr a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rýnský dvůr a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17235 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26389258 | |
Jméno: | Rýnský dvůr a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 13.9.2006 |
Zapsána dne: | 4.4.2005 | |
Jediný akcionář společnosti dne 03.05.2023 rozhodl o zrušení společnosti s likvidací ke dni 03.05.2023. Společnost vstupuje do likvidace dne 03.05.2023. | 11.5.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.3.2015 | |
Obchodní společnost Rýnský dvůr s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost. | 13.9.2006 |
Základní kapitál | 5 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 5 100 000 Kč | |
Platnost od - do | 13.9.2006 | |
Základní kapitál | 6 300 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.2005 - 13.9.2006 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 5 100 | 18.3.2015 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 5 100 | 13.9.2006 - 18.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Divadelní náměstí 2132/19, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 24.11.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Sovova stezka 887, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 11.9.2007 - 24.11.2023 |
Adresa: | Loketská 344/12, Karlovy Vary 36006, Česká republika | 4.4.2005 - 11.9.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 11.5.2023 - 28.5.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.3.2015 - 11.5.2023 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.4.2005 - 18.3.2015 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 4.4.2005 - 18.3.2015 |
realitní činnost | 4.4.2005 - 18.3.2015 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury | 4.4.2005 - 18.3.2015 |
člen správní rady | Ing. Galina Reznikovová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2023 |
Adresa | Budovatelů 1692/4, 36001 Karlovy Vary |
předseda představenstva | Galina Reznikovová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2013 do 11.5.2023 |
Adresa | Budovatelů 1692/4, 36001 Karlovy Vary |
předseda představenstva | Ing. Galina Reznikovová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2007 do 6.5.2013 |
Adresa | Budovatelů 1692/4, 36001 Karlovy Vary |
předseda představenstva | Ing. Milan Špička |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2006 do 4.7.2007 |
Adresa | U Brodu 191, 36018 Karlovy Vary |
člen představenstva | Ing. Luboš Zýka |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2006 do 4.7.2007 |
Adresa | Vítězná , Karlovy Vary |
člen představenstva | Vlastimil Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2006 do 4.7.2007 |
Adresa | Krále Jiřího 1206/21, 36001 Karlovy Vary |
Jednatel | Ing. Milan Špička |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2005 do 13.9.2006 |
Adresa | U Brodu 191, 36018 Karlovy Vary |
Jednatel | Stanislav Tichý |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2005 do 13.9.2006 |
Adresa | nám. 5. května 16, 36464 Bečov nad Teplou |
Jednatel | Vlastimil Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2005 do 13.9.2006 |
Adresa | Krále Jiřího 1206/21, 36001 Karlovy Vary |
IČO: | 26389258 |
---|---|
Firma: | Rýnský dvůr a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 4. 2005 |
Sídlo: | Divadelní náměstí 2132/19, Karlovy Vary 36001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |