RYMAG, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RYMAG, spol. s r.o. (47671718) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Přemyslovců 85/33, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 1993 a je stále aktivní. RYMAG, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RYMAG, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RYMAG, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5279 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47671718 | |
Jméno: | RYMAG, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.1.1993 |
Zapsána dne: | 15.1.1993 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.6.2016 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.1993 - 29.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přemyslovců 85/33, Ostrava 70900, Česká republika | 29.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 30, Klimkovice 74283, Česká republika | 15.1.1993 - 10.11.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.6.2016 |
Hostinská činnost | 29.6.2016 |
nákup a prodej zboží | 15.1.1993 - 29.6.2016 |
hostinská činnost | 15.1.1993 - 29.6.2016 |
silniční motorová doprava | 15.1.1993 - 11.7.2016 |
Jednatel | Pavel Grimm |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2019 |
Adresa | Emila Filly 1105/14, 70900 Ostrava |
Jednatel | Pavel Grimm |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 13.2.2019 |
Adresa | Mitušova 1420/79, 70030 Ostrava |
jednatel | Pavel Grimm |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2008 do 29.6.2016 |
Adresa | Mitušova 1420/79, 70030 Ostrava |
jednatel | Tomáš Rybka |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2008 do 10.11.2008 |
Adresa | 77, 74283 Klimkovice |
jednatel | Dušan Makara |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2008 do 10.11.2008 |
Adresa | Světlovská 152/43, 72400 Ostrava |
jednatel | Tomáš Rybka |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 20.6.2008 |
Adresa | 77, Klimkovice |
jednatel | Pavel Grimm |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 20.6.2008 |
Adresa | M. Fialy 2/245, Ostrava |
jednatel | Dušan Makara |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 20.6.2008 |
Adresa | Proskovická 53, Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 47671718 |
---|---|
Jméno: | RYMAG, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Přemyslovců 85/33, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 11. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Grimm |
---|
IČO: | 47671718 |
---|---|
Firma: | RYMAG, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 1993 |
Sídlo: | Přemyslovců 85/33, Ostrava 70900 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |