Rybářské spolek Citonice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rybářské spolek Citonice, z.s. (26591821) je Spolek. Sídlí na adrese 41, 67101 Citonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Rybářské spolek Citonice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Rybářské spolek Citonice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rybářské spolek Citonice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9117 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26591821 | |
Jméno: | Rybářské spolek Citonice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 41, Citonice 67101, Česká republika | 10.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 86, Citonice 67101, Česká republika | 23.4.2020 - 10.12.2022 |
Adresa: | 179, Citonice 67101, Česká republika | 1.1.2014 - 23.4.2020 |
Předseda | Zdeněk Klempa |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | 41, 67101 Citonice |
Předseda | Petr Kabilka |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2020 do 10.12.2022 |
Adresa | 86, 67101 Citonice |
IČO: | 26591821 |
---|---|
Firma: | Rybářské spolek Citonice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Citonice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 5. 2002 |
Sídlo: | 86, Citonice 67101 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |