RYAPARS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RYAPARS, s.r.o. (28952677) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rajmonova 1198/13, 18200 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 8. 2009 RYAPARS, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o RYAPARS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RYAPARS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 155431 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28952677 | |
Jméno: | RYAPARS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.8.2009 |
Zapsána dne: | 25.8.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 25.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rajmonova 1198/13, Praha 18200, Česká republika | 25.8.2009 |
---|
jednatel | Serhiy Kuznetsov |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | , Ivanje |
jednatel | Sergiy Abbasov |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | , Novycja |
jednatel | Mariya Popyk |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | , Bronka |
jednatel | Tetyana Sychova |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Tinka , Kryvyj Rih |
jednatel | Olesya Bentsa |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Vajdy , Kryčevo |
jednatel | Nataliya Okipnyak |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Simonenko , Lviv |
jednatel | Nataliya Oliynyk |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Podnikatelská 569, 19011 Praha |
jednatel | Bohdan Srulevych |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Ivana Franka , Krušelnycja |
jednatel | Galyna Smyrnova |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Suchomlynskoho , Ivano-Frankivsk |
jednatel | Iryna Myznikova |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Černjachovskoho , Mychajlivka |
jednatel | Ivan Fanta |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Belhorodska , Vynohradovo |
jednatel | Svitlana Pavlovska |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Pl. Nezaležnosti , Černivci |
jednatel | Viktor Obushchak |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | K.Marksa , Kozjatyn |
jednatel | Inha Huohas |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Kopanska , Vynohradiv |
jednatel | Zhanna Huohas |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Kopanska , Vynohradiv |
jednatel | Rostyslav Balaban |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Karpenka , Ternopil |
jednatel | Zhanna Obushchak |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | Veselyj , Kozjatyn |
jednatel | Angela Lesan |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 |
Adresa | , Cotjuzeni Mari |
jednatel | Lyubov Korniyenko |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 do 1.5.2024 |
Adresa | K.Marksa , Šostka |
jednatel | Nataliya Bundzyak |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 do 4.1.2014 |
Adresa | B.Chmelnyckoho , Iakivka |
IČO: | 28952677 |
---|---|
Firma: | RYAPARS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 8. 2009 |
Sídlo: | Rajmonova 1198/13, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |