Russles spol. s r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Russles spol. s r.o. - v likvidaci (43871101) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sibiřské náměstí 1027/9, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 10. 1991 a je stále aktivní. Russles spol. s r.o. - v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Russles spol. s r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Russles spol. s r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4641 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43871101 | |
Jméno: | Russles spol. s r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.10.1991 |
Zapsána dne: | 25.10.1991 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.10.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sibiřské náměstí 1027/9, Praha 16000, Česká republika | 14.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sibiřské nám. 1027, Praha 6 16000, Česká republika | 25.10.1991 - 14.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nákup, prodej, dovoz, vývoz, reexport výrobků všeho druhu, jakož i služeb všeho druhu, se zvláštním zaměřením na zboží spotřební; zastupitelská, zprostředkovatelská a komisionářská činnost, se zvláštním zaměřením na dovoz a vývoz zboží, know-how, licencí a s tím spojených technických a organizačních služeb včetně tzv.public relations o zajišťování reklamy v tisku, rádiu a televizi; zakládání a vedení konsignačních a jiných skladů v ČSFR a v zahraničí; konsultační činnost ve všech hospodářských oblastech; nabývání, rekonstrukce, úprava, pronajímání | 25.10.1991 |
nemovitých a movitých věcí a zařízení všeho druhu. | 25.10.1991 |
jednatel | Jurij Andrejevič Antalovci |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 |
Adresa | , Ruskije Komarovci |
jednatel | Alexander A. Polivanov |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 |
Adresa | Alfred Wegener Gasse 3 , Vídeň |
jednatel | Pan Jurij Andrejevič Antalovci |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1991 do 14.9.2016 |
Adresa | , Ruskije Komarovci,SSSR |
jednatel | Pan Alexandr A. Polivanov |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1991 do 14.9.2016 |
Adresa | Alfred Wegener Gasse 3, Vídeň |
likvidátor | JUDr. Irena Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1994 do 14.9.2016 |
Adresa | Spálená 25, 11000 Praha 1 |
IČO (identifikační číslo): | 43871101 |
---|---|
Jméno: | Russles spol. s r.o. - v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sibiřské náměstí 1027/9, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jurij Andrejevič Antalovci |
---|
IČO: | 43871101 |
---|---|
Firma: | Russles spol. s r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 10. 1991 |
Sídlo: | Sibiřské náměstí 1027/9, Praha 16000 |
---|
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |