Rusko-český nadační fond obchodně-ekonomických styků v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rusko-český nadační fond obchodně-ekonomických styků v likvidaci (66004888) je Nadace. Sídlí na adrese Sibiřské náměstí 1027/9, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 1999 Rusko-český nadační fond obchodně-ekonomických styků v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Rusko-český nadační fond obchodně-ekonomických styků v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rusko-český nadační fond obchodně-ekonomických styků v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66004888 | |
Jméno: | Rusko-český nadační fond obchodně-ekonomických styků | |
Právní forma: | Nadace | 15.2.1999 |
Zapsána dne: | 15.2.1999 | |
Usnesením Městského soudu v Praze čj. 67 Cm 7/2023-5 ze dne 1. září 2023 byla nadace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30. září 2023. | 5.10.2023 | |
Usnesením Obodního soudu pro Prahu 6 ze dne 12. srpna 2004 č.j. 38 Nc 6331/2004 - bylo rozhodnuto o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky ve výši Kč 19.402,- na majetek společnosti. | 13.7.2005 - 27.2.2008 | |
Usnesením obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 5.4.2004 č.j. 38 Nc 5946/2004 - bylo rozhodnuto o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů exekuce a o pověření soudního Exekutora. Provedením exekuce a vymožením nákladů exekuce se pověřuje JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10. | 29.11.2004 | |
Nadační fond vznikl přeměnou Rusko-České nadace rozvoje obchodně-ekonomických styků dle § 35 odst. 1 z.č. 227/97 Sb., která byla registrována u Obvodního úřadu městské části Prahy 6 dne 11.8.1997. | 15.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sibiřské náměstí 1027/9, Praha 16000, Česká republika | 16.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sibiřské nám. 1027, Praha 6 16000, Česká republika | 15.2.1999 - 16.11.2016 |
člen | Boris Abramovič Najdin, Nar. 15.2.1926 |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 |
Adresa | , Omsk, Prospekt Marxe 22 A KV 93 |
člen | Vladimir Ivanovič Rybak, Nar. 5.3.1941 |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 |
Adresa | Ovenecká 39, Praha 10 |
člen | Ing. Ludvík Vaňhara |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2014 |
Adresa | Čs. armády 601/23, 16000 Praha |
člen | Viktor Zmeevski |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2023 |
Adresa | Spálená 486/2, 36007 Karlovy Vary |
člen | Viktor Zmeevski |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 21.10.2023 |
Adresa | Lužická 1699/36, 12000 Praha |
člen | Viktor Zmeevski |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 16.11.2016 |
Adresa | Charkovská 9, Praha 10 |
člen | Viktor Zmeevski |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 16.11.2016 |
Adresa | Charkovská 9, Praha 10 |
člen | Ing. Ludvík Vaňhara |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 28.3.2014 |
Adresa | Ve Střešovičkách 58, Praha 6 |
člen | Václav Kočka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 18.8.2005 |
Adresa | Čistovická 244/28, Praha 6 |
předseda | Oleg Borisovič Oleinikov, R.Č.590426/2463 |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 5.7.2002 |
Adresa | Petržílkova 2483/40, Praha 5-Stodůlky |
IČO: | 66004888 |
---|---|
Firma: | Rusko-český nadační fond obchodně-ekonomických styků v likvidaci |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 8. 1997 |
Sídlo: | Sibiřské náměstí 1027/9, Praha 16000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |