RTB group s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RTB group s.r.o. v likvidaci (28899890) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 643/6, 19800 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 2009 RTB group s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RTB group s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RTB group s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 151940 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28899890 | |
Jméno: | Respect The Brothers media s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.6.2009 |
Zapsána dne: | 5.6.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1232/2023-6 ze dne 22.9.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 21.10.2023. | 5.3.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.6.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešová 643/6, Praha 19800, Česká republika | 17.4.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Krakovská 1392/7, Praha 11000, Česká republika | 1.11.2011 - 17.4.2012 |
Adresa: | Táboritská 1084/15, Praha 13000, Česká republika | 5.6.2009 - 1.11.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.6.2009 - 21.3.2024 |
jednatel | Petr Koutník |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2012 |
Adresa | Petrovická 258, 34401 Domažlice |
jednatel | Ivana Pitrová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2012 do 18.6.2012 |
Adresa | Benkova 1692/21, 14900 Praha |
Jednatel | Ing. Jiří Zima |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 17.4.2012 |
Adresa | Krakovská 1363/12, 11000 Praha |
Jednatel | Daniel Janků |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 17.4.2012 |
Adresa | Krakovská 1363/12, 11000 Praha |
jednatel | Jiří Zima |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2009 do 23.11.2011 |
Adresa | Na valech 286/10, 16000 Praha |
jednatel | Daniel Janků |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2009 do 23.11.2011 |
Adresa | Jeseniova 1549/124, 13000 Praha |
IČO: | 28899890 |
---|---|
Firma: | RTB group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 6. 2009 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |