RP Brno,spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RP Brno,spol. s r.o. v likvidaci (44013426) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dusíkova 824/5, 63800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 1992 RP Brno,spol. s r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o RP Brno,spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RP Brno,spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2969 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44013426 | |
Jméno: | RP Brno,spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.3.1992 |
Zapsána dne: | 4.3.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 18 Cm 2113/2005-16 ze dne 17.8.2005 byla společnost s likvidací a jmenován lidvidátor. | 1.10.2005 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 4.3.1992 - 20.10.1994 | |
Základní jmění : 120.000 Kčs | 4.3.1992 - 20.10.1994 | |
Výše vkladů : ing.arch. Vladimír Blažek ....... 20.000 Kčs ing. Zdenka Buchtová ............ 20.000 Kčs ing.arch. Igor Sedláček ......... 20.000 Kčs JUDr. Miloš Silnický ............ 20.000 Kčs ing. Jaroslav Šebesta ........... 20.000 Kčs ing. Jan Woletz ................. 20.000 Kčs | 4.3.1992 - 20.10.1994 | |
Oba jmenovaní jsou oprávněni jednat jménem společnosti a podepisovat se za ni tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis, každý samostatně. | 4.3.1992 - 20.10.1994 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dusíkova 824/5, Brno 63800, Česká republika | 21.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dusíkova 5, Brno 65675, Česká republika | 20.10.1994 - 21.10.2016 |
Adresa: | Slavíčkova 1a, Brno , Česká republika | 4.3.1992 - 20.10.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování | 29.9.1999 |
Projektová činnost v investiční výstavbě | 20.10.1994 |
Provádění bytových a občanských staveb | 20.10.1994 - 29.9.1999 |
Provádění průmyslových staveb | 20.10.1994 - 29.9.1999 |
1. Projektová činnost : - zpracování územních projektů a podkladů pro územně plánovací dokumentaci - stavby dopravní, inženýrské, občanské, bytové, včetně památkově chráněných objektů - stavby ekologické - stavby závodů hutní a žáruvzdorné keramiky, strojírenských závodů, vápenek, cementáren, cihelen, silikátového průmyslu včetně souvisejících staveb energetických - stavby úpraváren nerostných surovin | 4.3.1992 - 20.10.1994 |
- projektování automatizovaných systémů řízení technologických a výrobních procesů 2. Inženýrská činnost ve výstavbě : - sanace památkově chráněných a jiných objektů - průmyslová výstavba - stavby dopravní, inženýrské, občanské a bytové 3. Dodávka staveb včetně projektové dokumentace 4. Obchodně zprostředkovatelská činnost pro tuzemsko i zahraničí 5. Poradenství a konzultační činnost v oboru předmětu činnosti a v oblasti obchodněekonomické | 4.3.1992 - 20.10.1994 |
6. Reprografické, plánografické, tiskařské a knihařské práce. | 4.3.1992 - 20.10.1994 |
jednatel | Vítězslav Haluza |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | 9. května 1165/22, 67801 Blansko |
jednatel | Vítězslav Haluza |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2013 do 21.10.2016 |
Adresa | 9. května 1165/22, 67801 Blansko |
jednatel | Vítězslav Haluza |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1999 do 1.12.2013 |
Adresa | 9. května 22, Blansko |
jednatel | JUDr. Miloš Silnický |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1994 do 8.10.1999 |
Adresa | Pavlovská 18, 62300 Brno |
jednatel | Ing.arch. Igor Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1994 do 29.9.1999 |
Adresa | Rezkova 6, 60200 Brno |
ředitel společnosti | ing.arch. Igor Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.1992 do 20.10.1994 |
Adresa | Rezkova 6, Brno |
zástupce ředitele společnosti | JUDr. Miloš Silnický |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.1992 do 20.10.1994 |
Adresa | Pavlovská 18, Brno |
IČO: | 44013426 |
---|---|
Firma: | RP Brno,spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 11. 1991 |
Sídlo: | Dusíkova 824/5, Brno 63800 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |