Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci (05755808) je Spolek. Sídlí na adrese Tusarova 1266/11, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 2017 Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 67740 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05755808 | |
Jméno: | Rozvoj turismu Praha 7, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 23.2.2017 |
Zapsána dne: | 23.2.2017 | |
Rozhodnutím členské schůze ze dne 14.11.2023 byl spolek zrušen a vstoupil do likvidace. Likvidátorka spolku Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci tímto vyzývá věřitele spolku, aby přihlásili své pohledávky, které mají za spolkem Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu. | 30.5.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tusarova 1266/11, Praha 17000, Česká republika | 10.5.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Na Spořilově 203, Nový Vestec 25075, Česká republika | 23.2.2017 - 10.5.2019 |
člen výboru | Anna Smékalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2020 |
Adresa | Moravská 1504/23, 12000 Praha |
místopředseda | Helena Ečerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2020 |
Adresa | Letohradská 711/10, 17000 Praha |
člen výboru | Karel Bruner |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2020 |
Adresa | Nad Krocínkou 575/80, 19000 Praha |
místopředseda | Hana Pulcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2022 |
Adresa | Na strži 1196/55, 14000 Praha |
předseda výboru | Josef Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2018 |
Adresa | Tusarova 1266/11, 17000 Praha |
místopředseda | Hana Pulcová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2020 do 4.11.2022 |
Adresa | Letohradská 855/20, 17000 Praha |
člen výboru | Ing. Irina Jurčíková Mgr. |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2019 do 13.10.2021 |
Adresa | Dukelských hrdinů 617/56, 17000 Praha |
člen výboru | Hana Pulcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 27.5.2020 |
Adresa | Letohradská 855/20, 17000 Praha |
místopředseda | Anna Smékalová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 27.5.2020 |
Adresa | Moravská 1504/23, 12000 Praha |
místopředseda | Doc. PhDr. Zdenka Bastlová CSc |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 27.5.2020 |
Adresa | Sanderova 1616/16, 17000 Praha |
člen výboru | Olga Svatošová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2018 do 27.5.2020 |
Adresa | Letohradská 855/20, 17000 Praha |
místopředseda | Doc. PhDr. Zdenka Bastlová CSc |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 21.6.2019 |
Adresa | V přístavu 1586/2, 17000 Praha |
člen výboru | Mgr. Libor Bastl |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 10.5.2019 |
Adresa | V přístavu 1586/2, 17000 Praha |
člen výboru | Josef Janatka |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 3.10.2018 |
Adresa | Pplk. Sochora 436/3, 17000 Praha |
předseda výboru | Ing. Václav Kostlán |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 3.10.2018 |
Adresa | Na výšinách 874/22, 17000 Praha |
IČO: | 05755808 |
---|---|
Firma: | Rozvoj turismu Praha 7, z.s. v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 2017 |
Sídlo: | Tusarova 1266/11, Praha 17000 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |