ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. (26857359) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Maničky 163/7, 61600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 2005 a je stále aktivní. ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 80494 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26857359 | |
Jméno: | ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.4.2005 |
Zapsána dne: | 7.4.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Maničky 163/7, Brno 61600, Česká republika | 26.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Dolní Paseky 1618, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 7.4.2005 - 25.9.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 2.12.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.12.2020 |
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 2.12.2020 |
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 7.4.2005 - 2.12.2020 |
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí | 7.4.2005 - 2.12.2020 |
Polygrafická výroba | 7.4.2005 - 2.12.2020 |
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 7.4.2005 - 2.12.2020 |
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 7.4.2005 - 2.12.2020 |
Vydavatelské a nakladatelské činnosti | 7.4.2005 - 2.12.2020 |
jednatel | Ing. Elena Loudinová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 |
Adresa | Ve Včelíně 1424, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | ing. Jindřich Loudin |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 |
Adresa | Ve Včelíně 1424, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Ing. Hana Martinát Loudinová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2020 |
Adresa | Podveská 1291/29, 62400 Brno |
jednatel | Hana Martinát Loudinová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 2.12.2020 |
Adresa | Podveská 1291/29, 62400 Brno |
jednatel | ing. Elena Loudinová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2005 do 26.10.2015 |
Adresa | Ve Včelíně 1424, Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Hana Martinát Loudinová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2013 do 26.10.2015 |
Adresa | Podveská 1291/29, Brno |
jednatel | ing. Jindřich Loudin |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 26.10.2015 |
Adresa | Ve Včelíně 1424, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | ing. Jindřich Loudin |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2005 do 24.6.2014 |
Adresa | Ve Včelíně 1424, Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Ing. Elena Loudinová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2009 do 16.1.2013 |
Adresa | Meziříčská 1644, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Ing. Hana Loudinová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2009 do 16.1.2013 |
Adresa | Ve Včelíně 1424, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
IČO (identifikační číslo): | 26857359 |
---|---|
Jméno: | ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 4. 2005 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Maničky 163/7, Brno 61600 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Elena Loudinová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřich Loudin |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Martinát Loudinová |
IČO: | 26857359 |
---|---|
Firma: | ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 4. 2005 |
Sídlo: | Maničky 163/7, Brno 61600 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Poradenství v oblasti požární ochrany |