Rovakotan, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rovakotan, s. r. o. (01800990) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 404, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2013 a je stále aktivní. Rovakotan, s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Rovakotan, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rovakotan, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 6. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56683 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01800990 | |
Jméno: | Rovakotan, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.6.2013 |
Zapsána dne: | 18.6.2013 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 31.1.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.6.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 404, Třinec 73961, Česká republika | 18.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | 1. máje 17, Třinec 73961, Česká republika | 18.6.2013 - 18.10.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 14.12.2016 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 31.1.2014 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení | 31.1.2014 |
Zámečnictví, nástrojářství | 31.1.2014 |
Opravy silničních vozidel | 31.1.2014 |
Klempířství a oprava karoserií | 31.1.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.6.2013 |
Jednatel | Vladislav Czudek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | 117, 73991 Horní Lomná |
Jednatel | Mgr. Kateřina Czudková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | 117, 73991 Horní Lomná |
jednatel | Rudolf Farník |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 14.12.2016 |
Adresa | Jana Zrzavého 3992/10, 79604 Prostějov |
jednatel | Petr Brozda |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2013 do 18.10.2013 |
Adresa | 1. máje 17, 73961 Třinec |
jednatel | Petr Brozda |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2013 do 26.6.2013 |
Adresa | 1.máje , 73961 Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 01800990 |
---|---|
Jméno: | Rovakotan, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 6. 2013 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 8 |
Sídlo: | 404, Třinec 73961 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2024 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 6. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Vladislav Czudek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Kateřina Czudková |
IČO: | 01800990 |
---|---|
Firma: | Rovakotan, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 6. 2013 |
Sídlo: | 404, Třinec 73961 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |