ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. (48268950) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rooseveltova 962/18, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 1993 a je stále aktivní. ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4681 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48268950 | |
Jméno: | ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.4.1993 |
Zapsána dne: | 2.4.1993 | |
Společníci: 1. ing. Jan Brabec, bytem Louny, Rakovského 2320 2. ing. Antonín Kučera, bytem Litoměřice, Březinova cesta 211 3. Zdeněk Řehůřek, bytem Litoměřice, A. Muchy 14 4. Milan Valter, bytem Litoměřice, Topolčianská 14 | 2.4.1993 - 9.6.1995 | |
Výše základního jmění společnosti: 100 000,- Kč Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: ing. Jan Brabec ........vklad: 25 000,- Kč, splaceno: 25 000,- Kč ing. Antonín Kučera ....vklad: 25 000,- Kč, splaceno: 25 000,- Kč Zdeněk Řehůřek .........vklad: 25 000,- Kč, splaceno: 25 000,- Kč Milan Valter ...........vklad: 25 000,- Kč, splaceno: 25 000,- Kč | 2.4.1993 - 9.6.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rooseveltova 962/18, Litoměřice 41201, Česká republika | 20.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Velká Krajská 52/2, Litoměřice 41201, Česká republika | 23.11.2011 - 20.4.2015 |
Adresa: | Rooseveltova č.p. 962/18, Litoměřice-Předměstí 41201, Česká republika | 25.5.2002 - 23.11.2011 |
Adresa: | Rooseweltova 118, Litoměřice 41201, Česká republika | 2.4.1993 - 25.5.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.11.2011 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 23.11.2011 |
hostinská činnost | 25.5.2002 |
zprostředkování obchodu | 25.5.2002 - 23.11.2011 |
zprostředkování služeb | 25.5.2002 - 23.11.2011 |
velkoobchod | 25.5.2002 - 23.11.2011 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 25.5.2002 - 23.11.2011 |
ubytovací služby | 25.5.2002 - 23.11.2011 |
realitní činnost | 25.5.2002 - 23.11.2011 |
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní zařazených do tř. ** a výše včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních | 19.4.1996 - 25.5.2002 |
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,výkonu a služeb - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma živností uvedených v příl. 2-3 zák.č.455/91 Sb.,) | 2.4.1993 - 25.5.2002 |
jednatel | Petra Brveníková |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2020 |
Adresa | Rooseveltova 962/18, 41201 Litoměřice |
jednatel | Anna Brveníková |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2015 do 15.1.2020 |
Adresa | Námestie 1. mája 459/1 , Valaská |
Jednatel | Ing. Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2014 do 20.4.2015 |
Adresa | Školní 27/6, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Ing. Jan Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 do 20.4.2015 |
Adresa | Rooseveltova 1001/16, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Ing. Jan Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2002 do 22.8.2014 |
Adresa | Rooseveltova 1001/16, 41201 Litoměřice-Předměstí |
Jednatel | Ing. Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2002 do 14.2.2014 |
Adresa | Březinova cesta 211/23, 41201 Litoměřice-Předměstí |
Jednatel | Ing. Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1997 do 25.5.2002 |
Adresa | Březinova cesta 211, Litoměřice |
Jednatel | Ing. Jan Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1997 do 25.5.2002 |
Adresa | Rooseweltova 1001/16, Litoměřice |
Jednatel | Ing. Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1993 do 10.2.1997 |
Adresa | Březinova cesta 211, Litoměřice |
Jednatel | Ing. Jan Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1995 do 10.2.1997 |
Adresa | Rooseweltova 1001/16, Litoměřice |
Jednatel | Milan Valter |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1993 do 19.4.1996 |
Adresa | Topolčianská 14, Litoměřice |
Jednatel | Zdeněk Řehůřek |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1993 do 9.6.1995 |
Adresa | A. Muchy 14, Litoměřice |
Jednatel | Ing. Jan Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1993 do 9.6.1995 |
Adresa | Rakovského 2320, Louny |
IČO (identifikační číslo): | 48268950 |
---|---|
Jméno: | ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Rooseveltova 962/18, Litoměřice 41201 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2011 |
Zánik oprávnění | 19. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 27. 9. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 27. 9. 2003 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 7. 7. 2003 |
Ukončení oprávnění | 1. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 15. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Petra Brveníková |
---|
IČO: | 48268950 |
---|---|
Firma: | ROOSEVELT hotel CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 4. 1993 |
Sídlo: | Rooseveltova 962/18, Litoměřice 41201 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |