Rontan s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rontan s.r.o. (27296318) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Koldínova 1145/4, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 2006 Rontan s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Rontan s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rontan s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 209964 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27296318 | |
Jméno: | Agentura Signus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.6.2006 |
Zapsána dne: | 5.6.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koldínova 1145/4, Praha 13000, Česká republika | 9.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Jakoubka ze Stříbra 5361, Chomutov 43002, Česká republika | 5.6.2006 - 9.4.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
kopírovací práce | 5.6.2006 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 5.6.2006 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 5.6.2006 |
grafické práce a kresličské práce | 5.6.2006 |
reklamní činnost a marketing | 5.6.2006 |
jednatel | Štěpán Dolanský |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2014 |
Adresa | Hlivická 417/22, 18100 Praha |
jednatel | Atanas Tudorov Stefanov |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2013 |
Adresa | Kolojan 7 , Kardžali |
jednatel | Atanas Tudorov Stefanov |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2013 do 9.12.2014 |
Adresa | Kolojan 7 , Kardžali |
Jednatel | Štěpán Dolanský |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2013 do 16.9.2013 |
Adresa | Hlivická 417/22, 18100 Praha 8 |
jednatel | Martin Buchal |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2006 do 9.4.2013 |
Adresa | Jakoubka ze Stříbra 5361, 43002 Chomutov |
IČO: | 27296318 |
---|---|
Firma: | Rontan s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 6. 2006 |
Sídlo: | Koldínova 1145/4, Praha 13000 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |