RONNOR CZ s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RONNOR CZ s.r.o. "v likvidaci" (25361597) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V Zátiší 810/1, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1996 a je stále aktivní. RONNOR CZ s.r.o. "v likvidaci" má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o RONNOR CZ s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RONNOR CZ s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 12. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15344 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25361597 | |
Jméno: | Laro union s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1996 |
Zapsána dne: | 3.12.1996 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 03.04.2024, o němž byl pořízen notářský zápis NZ 530/2024 notářky JUDr. Evy CECHLOVÉ, se sídlem v Bohumíně, byla společnost zrušena s likvidací ke dni 03.04.2024 a byl jmenován likvidátor. | 12.4.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Zátiší 810/1, Ostrava 70900, Česká republika | 15.9.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Žoluděvova 1813/9, Ostrava 70030, Česká republika | 22.8.2014 - 15.9.2017 |
Adresa: | Žoluděvova 1813/9, Ostrava 70030, Česká republika | 22.3.2007 - 22.8.2014 |
Adresa: | Hasičská 930/53, Ostrava 70030, Česká republika | 23.4.2004 - 22.3.2007 |
Adresa: | Moravská 2875/122, Ostrava 70030, Česká republika | 27.8.2002 - 23.4.2004 |
Adresa: | Antošovická 11/359, Ostrava 71100, Česká republika | 3.12.1996 - 27.8.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Opravy silničních vozidel | 22.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.8.2014 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 22.8.2014 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 23.4.2004 - 22.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.12.1996 - 22.8.2014 |
opravy motorových vozidel | 3.12.1996 - 22.8.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 3.12.1996 - 22.8.2014 |
jednatel | Ing. Ondřej Halška |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 |
Adresa | Heřmanická 1280, 73532 Rychvald |
jednatel | Roman Jasník |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 |
Adresa | Moravská 2875/122, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Ondřej Halška |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 22.8.2014 |
Adresa | Heřmanická 1280, 73532 Rychvald |
jednatel | Roman Jasník |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1996 do 22.8.2014 |
Adresa | Moravská 2875/122, 70030 Ostrava |
jednatel | Vladimír Šotek |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1996 do 27.8.2002 |
Adresa | Mozartova 2069/14, 70030 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25361597 |
---|---|
Jméno: | RONNOR CZ s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 12. 1996 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | V Zátiší 810/1, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Jasník |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Halška |
IČO: | 25361597 |
---|---|
Firma: | RONNOR CZ s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1996 |
Sídlo: | V Zátiší 810/1, Ostrava 70900 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |