ROMILL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ROMILL s.r.o. (44016573) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tkalcovská 799/14, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 1991 a je stále aktivní. ROMILL s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ROMILL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ROMILL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3522 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44016573 | |
Jméno: | ROmiLL,spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.12.1991 |
Zapsána dne: | 2.12.1991 | |
V důsledku odštěpení sloučením společnosti ROmiLL, spol. s r. o. se sídlem Tkalcovská 799/14, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 440 16 573, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 3522, jako rozdělované společnosti, s obchodní společností LANIK Estate s.r.o. se sídlem Chrudichromská 2376/17, 680 01 Boskovice, IČ 117 77 257, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 124747, jako nástupnickou společností, došlo k odštěpení sloučením, přičemž část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost LANIK Estate s.r.o. se sídlem Chrudichromská 2376/17, 680 01 Boskovice, IČ 117 77 257, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 124747. | 1.7.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.2.2017 | |
Výše vkladů : - ing. Marian Šoltys, Brno, Vavřinecká 5 peněžní vklad 30.000,-Kčs - RNDr. Pavel Michele, Lysice 99 peněžní vklad 30.000,-Kčs - ing. Stanislav Šafář, Kuřim, kpt. Jaroše 743 peněžní vklad 30.000,-Kčs - Alois Kučera, Brno, Kotěrova 5 peněžní vklad 30.000,-Kčs | 20.8.1992 - 19.10.1993 | |
Jednatel jedná jménem společnosti bez omezení. Podepisuje se tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. | 20.8.1992 - 19.10.1993 | |
Kmenové jmění : 120.000,-Kčs | 2.12.1991 - 19.10.1993 | |
Výše vkladů : Každý společník 20.000,-Kčs | 2.12.1991 - 20.8.1992 | |
Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis jednatel. | 2.12.1991 - 20.8.1992 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 18.11.1991. | 2.12.1991 - 21.2.2017 |
Základní kapitál | 10 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.6.2003 | |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.4.1995 - 14.6.2003 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.10.1993 - 24.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tkalcovská 799/14, Brno 60200, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tkalcovská 799/14, Brno 60200, Česká republika | 7.11.2007 - 26.10.2016 |
Adresa: | Kotlářská 902/51, Brno 60200, Česká republika | 2.12.1991 - 7.11.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti: - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -výroba strojů a zařízení -zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod -příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -projektování elektrických zařízení -výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -testování, měření, analýzy a kontroly -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti | 16.7.2021 |
projektová činnost ve výstavbě | 26.3.2013 - 18.1.2023 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 26.3.2013 |
truhlářství, podlahářství | 26.3.2013 - 18.1.2023 |
hostinská činnost | 26.3.2013 - 18.1.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.3.2013 - 16.7.2021 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 26.3.2013 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 26.3.2013 - 18.1.2023 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 6.9.2012 - 26.3.2013 |
hostinská činnost | 6.9.2012 - 26.3.2013 |
projektová činnost ve výstavbě | 7.11.2007 - 26.3.2013 |
truhlářství | 7.11.2007 - 26.3.2013 |
stavba strojů s mechanickým pohonem | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
příprava a vypracování technických návrhů | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
výzkumná a vývojová činnost v oboru zpracovatelských strojů, mikrovlnné techniky | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
zprostředkovatelská činnost | 14.6.2003 - 26.3.2013 |
výzkumná a vývojová činnost v oboru zpracovatelských strojů, mikrovlnné techniky | 30.9.1997 - 14.6.2003 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 24.4.1995 - 14.6.2003 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 24.4.1995 - 14.6.2003 |
stavba strojů s mechanickým pohonem | 24.4.1995 - 14.6.2003 |
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemie | 19.10.1993 - 24.4.1995 |
konstrukční práce ve strojírenství | 19.10.1993 - 14.6.2003 |
obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej | 19.10.1993 - 14.6.2003 |
výzkumná a vývojová činnost v oboru zpracovatelských strojů, mikrovlnné techniky a biotechnologie | 19.10.1993 - 30.9.1997 |
zprostředkovatelská činnost | 19.10.1993 - 14.6.2003 |
výroba krmiv | 19.10.1993 - 14.6.2003 |
- zavádění speciálních podnikatelských výrobních a obchodních projektů, na základě know-how a licencí do realizací - výzkumná, vývojová a konstrukční činnost - laboratorní a testační biochemický a biologický servis - inženýrská a poradenská činnost - výroba zemědělské a potravinářské techniky - výroba speciálních krmiv - výroba speciálních potravinářských produktů - nákup, skladování, ošetřování a úprava zemědělských produktů - testace a hodnocení krmivářské techniky | 2.12.1991 - 19.10.1993 |
- práce a služby v oblasti výpočetní techniky - propagační a publikační činnost - obchodní, odbytová a dealerská činnost v agropotravinářském komplexu | 2.12.1991 - 19.10.1993 |
Jednatel | ing. Roman Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 |
Adresa | Bayerova 589/18, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Boris Láník |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2024 |
Adresa | Bedřicha Smetany 1159/21, 68001 Boskovice |
Jednatel | Ing. Igor Láník |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 |
Adresa | Milánovy 2351/16, 68001 Boskovice |
Jednatel | Jan Mezera |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 do 9.4.2024 |
Adresa | Štursova 1293/39e, 61600 Brno |
jednatel | Martin Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 16.7.2021 |
Adresa | Kudrnova 357/64, 62000 Brno |
Jednatel | ing. Roman Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 21.2.2017 |
Adresa | Bayerova 589/18, 60200 Brno |
jednatel | Martin Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2013 do 26.10.2016 |
Adresa | Kudrnova 357/64, 62000 Brno |
Jednatel | ing. Roman Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2002 do 26.10.2016 |
Adresa | Bayerova 589/18, 60200 Brno |
jednatel | Martin Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2003 do 15.11.2013 |
Adresa | Kudrnova 357/64, 62000 Brno |
Jednatel | Ing. Josef Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2002 do 26.3.2013 |
Adresa | Jasanová 2033/9, 67801 Blansko |
Jednatel | ing. Roman Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2000 do 17.7.2002 |
Adresa | Bayerova 589/18, 60200 Brno |
Jednatel | Ing. Josef Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.1995 do 17.7.2002 |
Adresa | Jasanová 2033/9, 67801 Blansko |
Jednatel | ing. Roman Vopálka |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1993 do 5.9.2000 |
Adresa | Lepky 340, 66407 Pozořice |
jednatel | ing. Stanislav Šafář |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1992 do 19.10.1993 |
Adresa | Kpt. Jaroše 743/6, 66434 Kuřim |
jednatel | ing. Miloš Kocí |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1991 do 20.8.1992 |
Adresa | 14, 62500 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 44016573 |
---|---|
Jméno: | ROMILL s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Tkalcovská 799/14, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2012 |
Zánik oprávnění | 9. 5. 2022 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 9. 5. 2022 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 9. 5. 2022 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 9. 5. 2022 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 17. 12. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 9. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Igor Láník |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Boris Láník |
Člen statutárního orgánu: | ing. Roman Vopálka |
IČO: | 44016573 |
---|---|
Firma: | ROMILL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 12. 1991 |
Sídlo: | Tkalcovská 799/14, Brno 60200 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Výroba zemědělských a lesnických strojů |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení |
Opravy elektrických zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Truhlářské práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |