Roman Karpenko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Roman Karpenko (28450795) je Podnikající fyzická osoba tuzemská. Sídlí na adrese Bratří Venclíků 1073/8, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 8. 2008 a je stále aktivní. Roman Karpenko má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Roman Karpenko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Roman Karpenko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 62879 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28450795 | |
Jméno: | Roman Karpenko | |
Právní forma: | Podnikající fyzická osoba tuzemská | 26.8.2008 |
Zapsána dne: | 26.8.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratří Venclíků 1073/8, Praha 19800, Česká republika | 18.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Hradečkova 332, Praha 9 19800, Česká republika | 26.8.2008 - 18.9.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 26.8.2008 |
IČO (identifikační číslo): | 28450795 |
---|---|
Jméno: | Roman Karpenko |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 26. 8. 2008 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hradečkova 332, Praha 19800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2009 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2011 |
Ukončení oprávnění | 30. 6. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2009 |
Ukončení oprávnění | 30. 6. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Ukončení oprávnění | 30. 6. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Ukončení oprávnění | 30. 6. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Karpenko |
---|
IČO: | 28450795 |
---|---|
Firma: | Roman Karpenko |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 26. 8. 2008 |
Sídlo: | Hradečkova 332, Praha 19800 |
---|
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Specializované návrhářské činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |