Roman Halaška má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Roman Halaška (70794111) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem tři obory činností. Živnost provozuje od roku 2002. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Roman Halaška nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Roman Halaška na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 70794111 |
---|---|
Jméno: | Roman Halaška |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 6. 5. 2002 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Vokrojova 3375/10, Praha 14300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 11. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Halaška |
---|
IČO: | 70794111 |
---|---|
Firma: | Roman Halaška |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Zruč nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 6. 5. 2002 |
Sídlo: | Zámecká 421, Zruč nad Sázavou 28522 |
---|
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Silniční nákladní doprava |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |