Roman Fürst má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Roman Fürst (13945416) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem jeden obor činnosti. Živnost provozuje od roku 1991. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Roman Fürst nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Roman Fürst na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 13945416 |
---|---|
Jméno: | Roman Fürst |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 14. 1. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Přerušeno od | 25. 11. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 10. 3. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Fürst |
---|
IČO: | 13945416 |
---|---|
Firma: | Roman Fürst |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 14. 1. 1991 |
Sídlo: | Mostecká 2098/20, Teplice 41501 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |